29. mai 2006Bent Lund Hansen forlater styretBARRIQUE VIN ApSBent Lund Hansen forlater styret for BARRIQUE VIN ApS etter en periode på 4 år.Se mere
18. oktober 2005Bent Lund Hansen forlater styretBARRIQUE VINIMPORT ApSBent Lund Hansen forlater styret for BARRIQUE VINIMPORT ApS etter en periode på 3 år.Se mere
25. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortBARRIQUE VIN ApSBARRIQUE VIN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Bent Lund Hansen er medlem av styret.Se mere
25. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortBARRIQUE VINIMPORT ApSBARRIQUE VINIMPORT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Bent Lund Hansen er medlem av styret.Se mere
11. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortBARRIQUE VINIMPORT ApSBARRIQUE VINIMPORT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Bent Lund Hansen er medlem av styret.Se mere
10. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortBARRIQUE VIN ApSBARRIQUE VIN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Bent Lund Hansen er medlem av styret.Se mere
19. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortBARRIQUE VIN ApSBARRIQUE VIN ApS offentliggjør regnskap for perioden 21. mars 2002 til 31. desember 2002. Bent Lund Hansen er medlem av styret.Se mere
19. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortBARRIQUE VINIMPORT ApSBARRIQUE VINIMPORT ApS offentliggjør regnskap for perioden 18. september 2002 til 31. desember 2002. Bent Lund Hansen er medlem av styret.Se mere
16. oktober 2002AdresseendringBARRIQUE VINIMPORT ApSBARRIQUE VINIMPORT ApS flytter fra København K til København V. Bent Lund Hansen er medlem av styret.Se mere
4. oktober 2002Bent Lund Hansen blir med i styretBARRIQUE VIN ApSBent Lund Hansen blir med i styret for BARRIQUE VIN ApS.Se mere
4. oktober 2002Bent Lund Hansen blir med i styretBARRIQUE VINIMPORT ApSBent Lund Hansen blir med i styret for BARRIQUE VINIMPORT ApS.Se mere
4. oktober 2002Christian Riis Christensen blir adm. direktørBARRIQUE VINIMPORT ApSChristian Riis Christensen erstatter Annemette Heller som adm. direktør i BARRIQUE VINIMPORT ApS. Bent Lund Hansen er medlem av styret.Se mere
4. oktober 2002Ny bransje: VinforretningerBARRIQUE VINIMPORT ApSTidligere bransje: Uoplyst. Bent Lund Hansen er medlem av styret.Se mere
4. oktober 2002Nytt navn: BARRIQUE VINIMPORT ApSApS KBIL 38 NR. 2475ApS KBIL 38 NR. 2475 skifter navn til BARRIQUE VINIMPORT ApS. Bent Lund Hansen er medlem av styret.Se mere
15. november 1997Bent Lund Hansen forlater styretANDERSEN & HANSEN INVEST ApSBent Lund Hansen forlater styret for ANDERSEN & HANSEN INVEST ApS etter en periode på 9 år.Se mere
24. juni 1989Nytt navn: ANDERSEN & HANSEN INVEST ApSApS SMBK NR. 1687ApS SMBK NR. 1687 skifter navn til ANDERSEN & HANSEN INVEST ApS. Bent Lund Hansen er medlem av styret.Se mere
23. juni 1989Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater styretApS SMBK NR. 1687Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater styret for ApS SMBK NR. 1687 etter en periode på 5 måneder. Bent Lund Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
23. juni 1989Susanne Saul Stakemann forlater ledelsenApS SMBK NR. 1687Susanne Saul Stakemann forlater ledelsen for ApS SMBK NR. 1687 etter en periode på 5 måneder. Bent Lund Hansen er medlem av styret.Se mere
1. februar 1989StiftelseApS SMBK NR. 1687ApS SMBK NR. 1687 stiftes i 1989. Bent Lund Hansen er medlem av styret.Se mere