23. oktober 2008Thomas Glæsner Henriksen forlater ledelsenBARRIQUE VIN ApSThomas Glæsner Henriksen forlater ledelsen for BARRIQUE VIN ApS etter en periode på 2 år.Se mere
13. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortBARRIQUE VIN ApSBARRIQUE VIN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Thomas Glæsner Henriksen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2008Thomas Glæsner Henriksen forlater ledelsenHERKULES INVEST ApSThomas Glæsner Henriksen forlater ledelsen for HERKULES INVEST ApS etter en periode på 3 år.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Detailhandel med drikkevarerBARRIQUE VIN ApSTidligere bransje: Vinforretninger. Thomas Glæsner Henriksen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2007Regnskap for 2006 offentligjortHERKULES INVEST ApSHERKULES INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 17. oktober 2005 til 31. desember 2006. Thomas Glæsner Henriksen er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortBARRIQUE VIN ApSBARRIQUE VIN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Thomas Glæsner Henriksen er medlem af ledelsen.Se mere
13. november 2006AdresseendringBARRIQUE VIN ApSBARRIQUE VIN ApS flytter fra København V til Rødovre. Thomas Glæsner Henriksen er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortBARRIQUE VIN ApSBARRIQUE VIN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Thomas Glæsner Henriksen er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2006Flere forlater styretBARRIQUE VIN ApS4 medlemmer forlater styret for BARRIQUE VIN ApS. Thomas Glæsner Henriksen er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2006Thomas Glæsner Henriksen blir med i ledelsenBARRIQUE VIN ApSThomas Glæsner Henriksen blir med i ledelsen for BARRIQUE VIN ApS.Se mere
12. desember 2005AdresseendringHERKULES INVEST ApSHERKULES INVEST ApS flytter fra Hellerup til Kastrup. Thomas Glæsner Henriksen er medlem af ledelsen.Se mere
23. november 2005AdresseendringHERKULES INVEST ApSHERKULES INVEST ApS endrer adresse. Thomas Glæsner Henriksen er medlem af ledelsen.Se mere
4. november 2005Thomas Glæsner Henriksen blir med i ledelsenHERKULES INVEST ApSThomas Glæsner Henriksen blir med i ledelsen for HERKULES INVEST ApS.Se mere
4. november 2005AdresseendringHERKULES INVEST ApSHERKULES INVEST ApS endrer adresse. Thomas Glæsner Henriksen er medlem af ledelsen.Se mere
4. november 2005Nytt navn: HERKULES INVEST ApSApS KBUS 17 NR. 4470ApS KBUS 17 NR. 4470 skifter navn til HERKULES INVEST ApS. Thomas Glæsner Henriksen er medlem af ledelsen.Se mere