25. juniOverskudd på DKK 258.001 B.S. HOLDING, V. VANDET ApSB.S. HOLDING, V. VANDET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bent Worm Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
25. juniOverskudd på DKK 222.656 BENT SØRENSEN, THISTED ApSBENT SØRENSEN, THISTED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bent Worm Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
10. februar 2023Overskudd på DKK 455.959 BENT SØRENSEN, THISTED ApSBENT SØRENSEN, THISTED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bent Worm Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
10. februar 2023Overskudd på DKK 457.941 B.S. HOLDING, V. VANDET ApSB.S. HOLDING, V. VANDET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bent Worm Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. januar 2023Nikolaj Hyldig blir med i ledelsenSkovgade 26-28 K/SNikolaj Hyldig erstatter Bent Worm Sørensen i ledelsen for Skovgade 26-28 K/S etter en periode på 12 måneder.Se mere
3. mai 2022Overskudd på DKK 463.820 B.S. HOLDING, V. VANDET ApSB.S. HOLDING, V. VANDET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Bent Worm Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
3. mai 2022Overskudd på DKK 453.859 BENT SØRENSEN, THISTED ApSBENT SØRENSEN, THISTED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Bent Worm Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
28. februar 2022Endring i eierkretsenSkovgade 26-28 K/SMorten Thinggaard Sørensen er ikke lenger registrert som reell eier av Skovgade 26-28 K/S. Bent Worm Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
24. januar 2022StiftelseSkovgade 26-28 K/SSkovgade 26-28 K/S stiftes i bransjen anden udlejning af boliger. Bent Worm Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
16. februar 2021Overskudd på DKK 36.536 B.S. HOLDING, V. VANDET ApSB.S. HOLDING, V. VANDET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Bent Worm Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
16. februar 2021Overskudd på DKK 336.190 BENT SØRENSEN, THISTED ApSBENT SØRENSEN, THISTED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Bent Worm Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
18. juni 2020Underskudd på DKK 2.537 B.S. HOLDING, V. VANDET ApSB.S. HOLDING, V. VANDET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Bent Worm Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
18. juni 2020Overskudd på DKK 146.855 BENT SØRENSEN, THISTED ApSBENT SØRENSEN, THISTED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Bent Worm Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2019Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberB.S. HOLDING, V. VANDET ApSTidligere bransje: Uoplyst. Bent Worm Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
3. mai 2019Underskudd på DKK 2.771 B.S. HOLDING, V. VANDET ApSB.S. HOLDING, V. VANDET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Bent Worm Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
2. mai 2019Overskudd på DKK 192.580 BENT SØRENSEN, THISTED ApSBENT SØRENSEN, THISTED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Bent Worm Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
2. mai 2018Underskudd på DKK 2.463 B.S. HOLDING, V. VANDET ApSB.S. HOLDING, V. VANDET ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Bent Worm Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
2. mai 2018Overskudd på DKK 131.741 BENT SØRENSEN, THISTED ApSBENT SØRENSEN, THISTED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Bent Worm Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere
28. februar 2018Bent Worm Sørensen forlater styretTHISTED FODBOLD CLUB ELITE A/SBent Worm Sørensen forlater styret for THISTED FODBOLD CLUB ELITE A/S etter en periode på 5 år.Se mere
1. juni 2017Underskudd på DKK 957.564 BENT SØRENSEN, THISTED ApSBENT SØRENSEN, THISTED ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Bent Worm Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere