8. aprilOverskudd på DKK 590 Komplementarselskabet Skovgade ApSKomplementarselskabet Skovgade ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Nikolaj Hyldig er medlem af ledelsen.Se mere
8. aprilOverskudd på DKK 309.200 Skovgade 26-28 K/SSkovgade 26-28 K/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Nikolaj Hyldig er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2023Underskudd på DKK 1.848 M. Thinggaard Holding ApSM. Thinggaard Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Nikolaj Hyldig er medlem av styret.Se mere
31. desember 2023AdresseendringM. Thinggaard Holding ApSM. Thinggaard Holding ApS flytter fra Thisted til Aarhus N. Nikolaj Hyldig er medlem av styret.Se mere
29. desember 2023Overskudd på DKK 0 Hylding ApSHylding ApS offentliggjør regnskap for perioden 13. januar 2022 til 30. juni. Nikolaj Hyldig er medlem af ledelsen.Se mere
6. februar 2023Underskudd på DKK 2.085 Komplementarselskabet Skovgade ApSKomplementarselskabet Skovgade ApS offentliggjør regnskap for perioden 21. desember 2021 til 31. desember 2022. Nikolaj Hyldig er medlem af ledelsen.Se mere
30. januar 2023Overskudd på DKK 280.082 Skovgade 26-28 K/SSkovgade 26-28 K/S offentliggjør regnskap for perioden 24. januar 2022 til 31. desember 2022. Nikolaj Hyldig er medlem af ledelsen.Se mere
20. januar 2023Nikolaj Hyldig blir med i ledelsenSkovgade 26-28 K/SNikolaj Hyldig erstatter Bent Worm Sørensen i ledelsen for Skovgade 26-28 K/S etter en periode på 12 måneder.Se mere
1. januar 2023Overskudd på DKK 38.381 M. Thinggaard Holding ApSM. Thinggaard Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Nikolaj Hyldig er medlem av styret.Se mere
1. desember 2022Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.Hylding ApSTidligere bransje: Ikke-finansielle holdingselskaber. Nikolaj Hyldig er medlem af ledelsen.Se mere
21. august 2022AdresseendringHylding ApSHylding ApS flytter fra Thisted til Aarhus N. Nikolaj Hyldig er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2022Endring i eierkretsenKomplementarselskabet Skovgade ApSMorten Thinggaard Sørensen reduserer sitt reelle eierskap av Komplementarselskabet Skovgade ApS. Nikolaj Hyldig er medlem af ledelsen.Se mere
13. januar 2022StiftelseHylding ApSHylding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Nikolaj Hyldig er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2021StiftelseKomplementarselskabet Skovgade ApSKomplementarselskabet Skovgade ApS stiftes i bransjen kombinerede administrationsserviceydelser. Nikolaj Hyldig er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 2021Underskudd på DKK 4.501 M. Thinggaard Holding ApSM. Thinggaard Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Nikolaj Hyldig er medlem av styret.Se mere
7. mai 2021Nikolaj Hyldig blir med i styretM. Thinggaard Holding ApSNikolaj Hyldig blir med i styret for M. Thinggaard Holding ApS.Se mere