9. desember 2021Bente Krarup Andersen forlater styretJAMMERBUGT EJENDOMME A/SBente Krarup Andersen forlater styret for JAMMERBUGT EJENDOMME A/S etter en periode på 14 år.Se mere
14. april 2021Underskudd på DKK 19.947 JAMMERBUGT EJENDOMME A/SJAMMERBUGT EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Bente Krarup Andersen er medlem av styret.Se mere
16. september 2020Underskudd på DKK 19.968 JAMMERBUGT EJENDOMME A/SJAMMERBUGT EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Bente Krarup Andersen er medlem av styret.Se mere
25. mars 2019Underskudd på DKK 17.792 JAMMERBUGT EJENDOMME A/SJAMMERBUGT EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Bente Krarup Andersen er medlem av styret.Se mere
20. juni 2018Underskudd på DKK 18.721 JAMMERBUGT EJENDOMME A/SJAMMERBUGT EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Bente Krarup Andersen er medlem av styret.Se mere
13. juni 2017Underskudd på DKK 26.625 JAMMERBUGT EJENDOMME A/SJAMMERBUGT EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Bente Krarup Andersen er medlem av styret.Se mere
13. juni 2016Overskudd på DKK 1,3 mio.JAMMERBUGT EJENDOMME A/SJAMMERBUGT EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Bente Krarup Andersen er medlem av styret.Se mere
2. juni 2015Underskudd på DKK 219.867 JAMMERBUGT EJENDOMME A/SJAMMERBUGT EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Bente Krarup Andersen er medlem av styret.Se mere
21. juni 2014Underskudd på DKK 681.172 JAMMERBUGT EJENDOMME A/SJAMMERBUGT EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Bente Krarup Andersen er medlem av styret.Se mere
6. juni 2013Underskudd på DKK 247.110 JAMMERBUGT EJENDOMME A/SJAMMERBUGT EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Bente Krarup Andersen er medlem av styret.Se mere
5. april 2013Finn Løgsted Andersen blir med i ledelsenFA HUSE ApSFinn Løgsted Andersen erstatter Bente Krarup Andersen i ledelsen for FA HUSE ApS etter en periode på 7 måneder.Se mere
5. april 2013Finn Løgsted Andersen blir adm. direktørJAMMERBUGT EJENDOMME A/SFinn Løgsted Andersen erstatter Bente Krarup Andersen som adm. direktør i JAMMERBUGT EJENDOMME A/S.Se mere
27. desember 2012Ny bransje: Anden udlejning af boligerFA HUSE ApSTidligere bransje: Uoplyst. Bente Krarup Andersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2012Ny bransje: Køb og salg af egen fast ejendomJAMMERBUGT EJENDOMME A/STidligere bransje: Uoplyst. Bente Krarup Andersen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
6. september 2012Bente Krarup Andersen blir med i ledelsenFA HUSE ApSBente Krarup Andersen blir med i ledelsen for FA HUSE ApS.Se mere
7. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortJAMMERBUGT EJENDOMME A/SJAMMERBUGT EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Bente Krarup Andersen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
23. april 2012Bente Krarup Andersen blir adm. direktørJAMMERBUGT EJENDOMME A/SBente Krarup Andersen blir adm. direktør i JAMMERBUGT EJENDOMME A/S.Se mere
1. januar 2012Endring i eierkretsenJAMMERBUGT EJENDOMME A/SFinn Løgsted Andersen registrert som reell eier av JAMMERBUGT EJENDOMME A/S. Bente Krarup Andersen er medlem av styret.Se mere
17. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortJAMMERBUGT EJENDOMME A/SJAMMERBUGT EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Bente Krarup Andersen er medlem av styret.Se mere
7. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortJAMMERBUGT EJENDOMME A/SJAMMERBUGT EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Bente Krarup Andersen er medlem av styret.Se mere