9. desember 2021Henrik Jess Jensen forlater styretJAMMERBUGT EJENDOMME A/SHenrik Jess Jensen forlater styret for JAMMERBUGT EJENDOMME A/S etter en periode på 16 år.Se mere
14. april 2021Underskudd på DKK 19.947 JAMMERBUGT EJENDOMME A/SJAMMERBUGT EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Henrik Jess Jensen er styreleder.Se mere
16. september 2020Underskudd på DKK 19.968 JAMMERBUGT EJENDOMME A/SJAMMERBUGT EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Henrik Jess Jensen er styreleder.Se mere
25. mars 2019Underskudd på DKK 17.792 JAMMERBUGT EJENDOMME A/SJAMMERBUGT EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Henrik Jess Jensen er styreleder.Se mere
20. juni 2018Underskudd på DKK 18.721 JAMMERBUGT EJENDOMME A/SJAMMERBUGT EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Henrik Jess Jensen er styreleder.Se mere
13. juni 2017Underskudd på DKK 26.625 JAMMERBUGT EJENDOMME A/SJAMMERBUGT EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Henrik Jess Jensen er styreleder.Se mere
13. juni 2016Overskudd på DKK 1,3 mio.JAMMERBUGT EJENDOMME A/SJAMMERBUGT EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Henrik Jess Jensen er styreleder.Se mere
2. juni 2015Underskudd på DKK 219.867 JAMMERBUGT EJENDOMME A/SJAMMERBUGT EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Henrik Jess Jensen er styreleder.Se mere
21. juni 2014Underskudd på DKK 681.172 JAMMERBUGT EJENDOMME A/SJAMMERBUGT EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Henrik Jess Jensen er styreleder.Se mere
6. juni 2013Underskudd på DKK 247.110 JAMMERBUGT EJENDOMME A/SJAMMERBUGT EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Henrik Jess Jensen er styreleder.Se mere
5. april 2013Finn Løgsted Andersen blir adm. direktørJAMMERBUGT EJENDOMME A/SFinn Løgsted Andersen erstatter Bente Krarup Andersen som adm. direktør i JAMMERBUGT EJENDOMME A/S. Henrik Jess Jensen er styreleder.Se mere
1. oktober 2012Ny bransje: Køb og salg af egen fast ejendomJAMMERBUGT EJENDOMME A/STidligere bransje: Uoplyst. Henrik Jess Jensen er styreleder.Se mere
7. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortJAMMERBUGT EJENDOMME A/SJAMMERBUGT EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Henrik Jess Jensen er styreleder.Se mere
23. april 2012Bente Krarup Andersen blir adm. direktørJAMMERBUGT EJENDOMME A/SBente Krarup Andersen blir adm. direktør i JAMMERBUGT EJENDOMME A/S. Henrik Jess Jensen er styreleder.Se mere
1. januar 2012Endring i eierkretsenJAMMERBUGT EJENDOMME A/SFinn Løgsted Andersen registrert som reell eier av JAMMERBUGT EJENDOMME A/S. Henrik Jess Jensen er styreleder.Se mere
17. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortJAMMERBUGT EJENDOMME A/SJAMMERBUGT EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Henrik Jess Jensen er styreleder.Se mere
7. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortJAMMERBUGT EJENDOMME A/SJAMMERBUGT EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Henrik Jess Jensen er styreleder.Se mere
5. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortJAMMERBUGT EJENDOMME A/SJAMMERBUGT EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Henrik Jess Jensen er styreleder.Se mere
17. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortJAMMERBUGT EJENDOMME A/SJAMMERBUGT EJENDOMME A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Henrik Jess Jensen er styreleder.Se mere
2. januar 2008AdresseendringJAMMERBUGT EJENDOMME A/SJAMMERBUGT EJENDOMME A/S flytter til ny adresse i Fjerritslev. Henrik Jess Jensen er styreleder.Se mere