23. marsOverskudd på DKK 1,4 mio.TULLEBØLLE BRUGSFORENINGTULLEBØLLE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bente Larsen er medlem av styret.Se mere
1. desember 2023Mogens Juhl blir med i ledelsenTULLEBØLLE BRUGSFORENINGMogens Juhl blir med i ledelsen for TULLEBØLLE BRUGSFORENING. Bente Larsen er medlem av styret.Se mere
19. juni 2023Underskudd på DKK 222.891 TULLEBØLLE BRUGSFORENINGTULLEBØLLE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bente Larsen er medlem av styret.Se mere
1. mai 2023Jack Hou Dziemieszka blir med i styretTULLEBØLLE BRUGSFORENINGJack Hou Dziemieszka blir med i styret for TULLEBØLLE BRUGSFORENING. Bente Larsen er fortsatt styremedlem.Se mere
30. april 2023Anette Petersen forlater styretTULLEBØLLE BRUGSFORENINGAnette Petersen forlater styret for TULLEBØLLE BRUGSFORENING etter en periode på 4 år. Bente Larsen er fortsatt styremedlem.Se mere
17. mai 2022Hanne Hansen blir ny styrelederTULLEBØLLE BRUGSFORENINGHanne Hansen erstatter Inge Sørensen som styreleder hos TULLEBØLLE BRUGSFORENING etter en periode på 4 år. Bente Larsen er fortsatt styremedlem.Se mere
11. mai 2022Overskudd på DKK 1,7 mio.TULLEBØLLE BRUGSFORENINGTULLEBØLLE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Bente Larsen er medlem av styret.Se mere
28. april 2022Bente Larsen blir med i styretTULLEBØLLE BRUGSFORENINGBente Larsen erstatter Michael Højbjerg Larsen i styret for TULLEBØLLE BRUGSFORENING etter en periode på 6 år.Se mere