17. mai 2022Hanne Hansen blir ny styrelederTULLEBØLLE BRUGSFORENINGHanne Hansen erstatter Inge Sørensen som styreleder hos TULLEBØLLE BRUGSFORENING etter en periode på 4 år.Se mere
11. mai 2022Overskudd på DKK 1,7 mio.TULLEBØLLE BRUGSFORENINGTULLEBØLLE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Inge Sørensen er styreleder.Se mere
28. april 2022Bente Larsen blir med i styretTULLEBØLLE BRUGSFORENINGBente Larsen erstatter Michael Højbjerg Larsen i styret for TULLEBØLLE BRUGSFORENING etter en periode på 6 år. Inge Sørensen er fortsatt styreleder.Se mere
30. juni 2021Overskudd på DKK 271.107 TULLEBØLLE BRUGSFORENINGTULLEBØLLE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Inge Sørensen er styreleder.Se mere
20. august 2020Underskudd på DKK 540.234 TULLEBØLLE BRUGSFORENINGTULLEBØLLE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Inge Sørensen er styreleder.Se mere
12. april 2019Underskudd på DKK 3,9 mio.TULLEBØLLE BRUGSFORENINGTULLEBØLLE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Inge Sørensen er styreleder.Se mere
11. april 2019Erstatning i styretTULLEBØLLE BRUGSFORENING3 endringer i styret for TULLEBØLLE BRUGSFORENING. Inge Sørensen er fortsatt styreleder.Se mere
1. oktober 2018Inge Sørensen blir ny styrelederTULLEBØLLE BRUGSFORENINGInge Sørensen erstatter Ole Have Hansen som styreleder hos TULLEBØLLE BRUGSFORENING etter en periode på 2 år.Se mere