26. juli 2022Endring i eierkretsenThe Billion Roses IVSBerinas Kayaalp er ikke lenger registrert som reell eier av The Billion Roses IVS.Se mere
7. mars 2022Ny status UNDER KONKURSThe Billion Roses IVSTidligere status: Under tvangsopløsning. Berinas Kayaalp eier 100% av virksomheten.Se mere
26. januar 2022Berinas Kayaalp forlater ledelsenThe Billion Roses IVSBerinas Kayaalp forlater ledelsen for The Billion Roses IVS etter en periode på 3 år.Se mere
26. januar 2022Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGThe Billion Roses IVSTidligere status: Normal. Berinas Kayaalp eier 100% av virksomheten.Se mere
20. juli 2021Overskudd på DKK 0 The Billion Roses IVSThe Billion Roses IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Berinas Kayaalp er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2021Ilker Münir Udmir slutter som adm. direktørThe Billion Roses IVSIlker Münir Udmir slutter som adm. direktør i The Billion Roses IVS. Berinas Kayaalp er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
26. januar 2021AdresseendringThe Billion Roses IVSThe Billion Roses IVS flytter fra København SV til Glostrup. Berinas Kayaalp er medlem af ledelsen.Se mere
28. september 2020Overskudd på DKK 0 The Billion Roses IVSThe Billion Roses IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Berinas Kayaalp er medlem af ledelsen.Se mere
17. juli 2019Overskudd på DKK 0 The Billion Roses IVSThe Billion Roses IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Berinas Kayaalp er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2019Berinas Kayaalp blir med i ledelsenThe Billion Roses IVSBerinas Kayaalp blir med i ledelsen for The Billion Roses IVS.Se mere
1. juli 2019Endring i eierkretsenThe Billion Roses IVSBerinas Kayaalp registrert som reell eier av The Billion Roses IVS.Se mere