1. april 2021Ilker Münir Udmir slutter som adm. direktørThe Billion Roses IVSIlker Münir Udmir slutter som adm. direktør i The Billion Roses IVS.Se mere
26. januar 2021AdresseendringThe Billion Roses IVSThe Billion Roses IVS flytter fra København SV til Glostrup. Ilker Münir Udmir er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. september 2020Overskudd på DKK 0 The Billion Roses IVSThe Billion Roses IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Ilker Münir Udmir er adm. direktør i virksomheten.Se mere
10. mars 2020Ilker Münir Udmir forlater ledelsenTRANSPORT FLEX IVSIlker Münir Udmir forlater ledelsen for TRANSPORT FLEX IVS etter en periode på 1 år.Se mere
10. mars 2020Endring i eierkretsenTRANSPORT FLEX IVSIlker Münir Udmir er ikke lenger registrert som reell eier av TRANSPORT FLEX IVS.Se mere
17. juli 2019Overskudd på DKK 0 The Billion Roses IVSThe Billion Roses IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Ilker Münir Udmir er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. juli 2019Berinas Kayaalp blir med i ledelsenThe Billion Roses IVSBerinas Kayaalp blir med i ledelsen for The Billion Roses IVS. Ilker Münir Udmir er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. juli 2019Endring i eierkretsenThe Billion Roses IVS2 personer endrer deres reelle eierskab av The Billion Roses IVS. Ilker Münir Udmir er adm. direktør i virksomheten.Se mere
31. desember 2018Nevzat Comert forlater ledelsenTRANSPORT FLEX IVSNevzat Comert forlater ledelsen for TRANSPORT FLEX IVS etter en periode på 6 måneder. Ilker Münir Udmir er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2018Endring i eierkretsenTRANSPORT FLEX IVSIlker Münir Udmir øker sitt reelle eierskap av TRANSPORT FLEX IVS.Se mere
26. desember 2018Ilker Münir Udmir blir med i ledelsenTRANSPORT FLEX IVSIlker Münir Udmir erstatter Enes Özer i ledelsen for TRANSPORT FLEX IVS etter en periode på 6 måneder.Se mere
26. desember 2018Endring i eierkretsenTRANSPORT FLEX IVSIlker Münir Udmir registrert som reell eier av TRANSPORT FLEX IVS.Se mere
26. desember 2018AdresseendringTRANSPORT FLEX IVSTRANSPORT FLEX IVS flytter fra København NV til København N. Ilker Münir Udmir er medlem af ledelsen.Se mere
26. desember 2018Ny bransje: VejgodstransportTRANSPORT FLEX IVSTidligere bransje: Bogføring og revision: skatterådgivning. Ilker Münir Udmir er medlem af ledelsen.Se mere
26. desember 2018Nytt navn: TRANSPORT FLEX IVSDK REVISION & RÅDGIVNING IVSDK REVISION & RÅDGIVNING IVS skifter navn til TRANSPORT FLEX IVS. Ilker Münir Udmir er medlem af ledelsen.Se mere
26. juli 2018Overskudd på DKK 0 The Billion Roses IVSThe Billion Roses IVS offentliggjør regnskap for perioden 6. mars 2017 til 31. desember 2017. Ilker Münir Udmir er adm. direktør i virksomheten.Se mere
3. august 2017AdresseendringThe Billion Roses IVSThe Billion Roses IVS flytter fra København Ø til København SV. Ilker Münir Udmir er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. august 2017Stephanie Marietta Rosenhagen forlater ledelsenThe Billion Roses IVSStephanie Marietta Rosenhagen forlater ledelsen for The Billion Roses IVS etter en periode på 5 måneder. Ilker Münir Udmir er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. august 2017Ilker Münir Udmir blir adm. direktørThe Billion Roses IVSIlker Münir Udmir blir adm. direktør i The Billion Roses IVS.Se mere
1. august 2017Endring i eierkretsenThe Billion Roses IVSRehas Kayaalp øker sitt reelle eierskap av The Billion Roses IVS. Ilker Münir Udmir er adm. direktør i virksomheten.Se mere