27. september 2000Bernt Sivert Erling Sigfridsson forlater styretHNA AF 20. MARTS 1996 A/SBernt Sivert Erling Sigfridsson forlater styret for HNA AF 20. MARTS 1996 A/S etter en periode på 8 år.Se mere
6. mai 1996Ny status UNDER KONKURSHNA AF 20. MARTS 1996 A/STidligere status: Normal. Bernt Sivert Erling Sigfridsson er medlem av styret.Se mere
22. mars 1996Nytt navn: HNA AF 20. MARTS 1996 A/SHN AUTOMATIC A/SHN AUTOMATIC A/S skifter navn til HNA AF 20. MARTS 1996 A/S. Bernt Sivert Erling Sigfridsson er medlem av styret.Se mere
21. mars 1996Palle Nymann Andersen forlater styretHN AUTOMATIC A/SPalle Nymann Andersen forlater styret for HN AUTOMATIC A/S etter en periode på 4 år. Bernt Sivert Erling Sigfridsson er fortsatt styremedlem.Se mere
21. mars 1996Palle Nymann Andersen forlater ledelsenHN AUTOMATIC A/SPalle Nymann Andersen forlater ledelsen for HN AUTOMATIC A/S etter en periode på 4 år. Bernt Sivert Erling Sigfridsson er medlem av styret.Se mere
1. juli 1992StiftelseHN AUTOMATIC A/SHN AUTOMATIC A/S stiftes i bransjen engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ. Bernt Sivert Erling Sigfridsson er medlem av styret.Se mere