27. september 2000Flere forlater styretHNA AF 20. MARTS 1996 A/S3 medlemmer forlater styret for HNA AF 20. MARTS 1996 A/S.Leif Hede-NielsenForlater etter en periode på 8 årBernt Sivert Erling SigfridssonForlater etter en periode på 8 årNiels Vagn JessenForlater etter en periode på 8 år
27. september 2000Preben Bentholm Ritter forlater ledelsenHNA AF 20. MARTS 1996 A/SPreben Bentholm Ritter forlater ledelsen for HNA AF 20. MARTS 1996 A/S etter en periode på 8 år.
27. september 2000Ny status OPLØST EFTER KONKURSHNA AF 20. MARTS 1996 A/STidligere status: Under konkurs.
22. mars 1996Nytt navn: HNA AF 20. MARTS 1996 A/SHN AUTOMATIC A/SHN AUTOMATIC A/S skifter navn til HNA AF 20. MARTS 1996 A/S.
21. mars 1996Palle Nymann Andersen forlater styretHN AUTOMATIC A/SPalle Nymann Andersen forlater styret for HN AUTOMATIC A/S etter en periode på 4 år.
21. mars 1996Palle Nymann Andersen forlater ledelsenHN AUTOMATIC A/SPalle Nymann Andersen forlater ledelsen for HN AUTOMATIC A/S etter en periode på 4 år.
1. juli 1992StiftelseHN AUTOMATIC A/SHN AUTOMATIC A/S stiftes i bransjen engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ.AdresseHjulmagervej 47100 VejlePersonerPalle Nymann AndersenDirektør, styremedlemPreben Bentholm RitterDirektørBernt Sivert Erling SigfridssonStyremedlemLeif Hede-NielsenStyrelederNiels Vagn JessenStyremedlem