20. marsRegnskap for 2023 offentligjortBJRH Holding ApSBJRH Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 31. desember 2023. Bertel Johannes Riber Have eier 99% av virksomheten.Se mere
20. marsRegnskap for 2023 offentligjortHaverne II A/SHaverne II A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 31. desember 2023. Bertel Johannes Riber Have er medlem av styret.Se mere
6. marsOverskudd på DKK 21 mio.HAVERNE A/SHAVERNE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bertel Johannes Riber Have er medlem av styret.Se mere
5. februarIngrid Johanne Riber Have blir med i styretHaverne II A/SIngrid Johanne Riber Have blir med i styret for Haverne II A/S. Bertel Johannes Riber Have er fortsatt styremedlem.Se mere
5. februarBertel Johannes Riber Have blir med i styretHAVERNE A/SBertel Johannes Riber Have blir med i styret for HAVERNE A/S.Se mere
14. desember 2023Endring i eierkretsenHaverne II A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av Haverne II A/S. Bertel Johannes Riber Have er medlem av styret.Se mere
14. desember 2023Endring i eierkretsenBJRH Holding ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av BJRH Holding ApS. Bertel Johannes Riber Have eier fortsat 99% av virksomheten.Se mere
23. august 2023StiftelseHaverne II A/SHaverne II A/S stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Bertel Johannes Riber Have er medlem av styret.Se mere
23. august 2023StiftelseBJRH Holding ApSBJRH Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Bertel Johannes Riber Have eier 99% av virksomheten.Se mere
14. april 2023 · ErhvervplusOverskuddet stiger: Haverne A/S fik milliongevinstI første omgang er det Morten Dige Have,Ingrid Johanne Riber Have,Konrad Valdemar Riber Have,Bertel Johannes Riber Have,Ludvig Christian Riber Have, der står som ejere. Les artikkel