20. marsRegnskap for 2023 offentligjortLCRH Holding ApSLCRH Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 31. desember 2023. Ludvig Christian Riber Have eier 99% av virksomheten.Se mere
20. marsRegnskap for 2023 offentligjortHaverne II A/SHaverne II A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2023 til 31. desember 2023. Ludvig Christian Riber Have er medlem av styret.Se mere
6. marsOverskudd på DKK 21 mio.HAVERNE A/SHAVERNE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Ludvig Christian Riber Have er medlem av styret.Se mere
5. februarIngrid Johanne Riber Have blir med i styretHaverne II A/SIngrid Johanne Riber Have blir med i styret for Haverne II A/S. Ludvig Christian Riber Have er fortsatt styremedlem.Se mere
5. februarLudvig Christian Riber Have blir med i styretHAVERNE A/SLudvig Christian Riber Have blir med i styret for HAVERNE A/S.Se mere
14. desember 2023Endring i eierkretsenHaverne II A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av Haverne II A/S. Ludvig Christian Riber Have er medlem av styret.Se mere
14. desember 2023Endring i eierkretsenLCRH Holding ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av LCRH Holding ApS. Ludvig Christian Riber Have eier fortsat 99% av virksomheten.Se mere
23. august 2023StiftelseHaverne II A/SHaverne II A/S stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Ludvig Christian Riber Have er medlem av styret.Se mere
23. august 2023StiftelseLCRH Holding ApSLCRH Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Ludvig Christian Riber Have eier 99% av virksomheten.Se mere
14. april 2023 · ErhvervplusOverskuddet stiger: Haverne A/S fik milliongevinstI første omgang er det Morten Dige Have,Ingrid Johanne Riber Have,Konrad Valdemar Riber Have,Bertel Johannes Riber Have,Ludvig Christian Riber Have, der står som ejere. Les artikkel