23. desember 2016Bessie Schmidt Lønquist Hønning forlater ledelsenHH LASERSERVICE ApSBessie Schmidt Lønquist Hønning forlater ledelsen for HH LASERSERVICE ApS etter en periode på 2 år.Se mere
22. desember 2015Overskudd på DKK 0 HH LASERSERVICE ApSHH LASERSERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Bessie Schmidt Lønquist Hønning er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2014Overskudd på DKK 0 HH LASERSERVICE ApSHH LASERSERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Bessie Schmidt Lønquist Hønning er medlem af ledelsen.Se mere
14. juli 2014Bessie Schmidt Lønquist Hønning blir med i ledelsenHH LASERSERVICE ApSBessie Schmidt Lønquist Hønning erstatter Henrik Hønning i ledelsen for HH LASERSERVICE ApS etter en periode på 3 år.Se mere
21. februar 1994Bessie Schmidt Lønquist Hønning forlater styretPMB AF 1/2 1993 A/SBessie Schmidt Lønquist Hønning forlater styret for PMB AF 1/2 1993 A/S etter en periode på 11 år.Se mere
26. januar 1994Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGPMB AF 1/2 1993 A/STidligere status: Normal. Bessie Schmidt Lønquist Hønning er medlem av styret.Se mere
24. januar 1994Bessie Schmidt Lønquist Hønning forlater styretPERMOBIL DANMARK A/SBessie Schmidt Lønquist Hønning forlater styret for PERMOBIL DANMARK A/S etter en periode på 1 år.Se mere
4. juni 1993Nytt navn: PERMOBIL DANMARK A/SSLP NR. 10.863 A/SSLP NR. 10.863 A/S skifter navn til PERMOBIL DANMARK A/S. Bessie Schmidt Lønquist Hønning er medlem av styret.Se mere
3. juni 1993Flere forlater styretSLP NR. 10.863 A/S3 medlemmer forlater styret for SLP NR. 10.863 A/S. Bessie Schmidt Lønquist Hønning er fortsatt styremedlem.Se mere
3. juni 1993Preben Bang Henriksen forlater ledelsenSLP NR. 10.863 A/SPreben Bang Henriksen forlater ledelsen for SLP NR. 10.863 A/S etter en periode på 7 måneder. Bessie Schmidt Lønquist Hønning er medlem av styret.Se mere
15. mai 1993Nytt navn: PMB AF 1/2 1993 A/SPERMOBIL A/SPERMOBIL A/S skifter navn til PMB AF 1/2 1993 A/S. Bessie Schmidt Lønquist Hønning er medlem av styret.Se mere
1. november 1992StiftelseSLP NR. 10.863 A/SSLP NR. 10.863 A/S stiftes i bransjen engroshandel med læge- og hospitalsartikler. Bessie Schmidt Lønquist Hønning er medlem av styret.Se mere
23. april 1992Flere forlater styretPERMOBIL A/S2 medlemmer forlater styret for PERMOBIL A/S. Bessie Schmidt Lønquist Hønning er fortsatt styremedlem.Se mere
23. april 1992Keld Neumann Koldbro Nielsen forlater ledelsenPERMOBIL A/SKeld Neumann Koldbro Nielsen forlater ledelsen for PERMOBIL A/S etter en periode på 9 år. Bessie Schmidt Lønquist Hønning er medlem av styret.Se mere
9. april 1990Sven Peter Udden forlater styretPERMOBIL A/SSven Peter Udden forlater styret for PERMOBIL A/S etter en periode på 7 år. Bessie Schmidt Lønquist Hønning er fortsatt styremedlem.Se mere
29. januar 1990Ny selskapsform AktieselskabPERMOBIL A/SPERMOBIL A/S skifter selskapsform. Bessie Schmidt Lønquist Hønning er medlem av styret.Se mere
24. oktober 1989Nytt navn: PERMOBIL A/SPERMOBIL ApSPERMOBIL ApS skifter navn til PERMOBIL A/S. Bessie Schmidt Lønquist Hønning er medlem av styret.Se mere
19. mai 1988Nytt navn: PERMOBIL ApSPERMOBIL POWER ApSPERMOBIL POWER ApS skifter navn til PERMOBIL ApS. Bessie Schmidt Lønquist Hønning er medlem av styret.Se mere
18. mai 1988Flere forlater styretPERMOBIL POWER ApS3 medlemmer forlater styret for PERMOBIL POWER ApS. Bessie Schmidt Lønquist Hønning er fortsatt styremedlem.Se mere
18. mai 1988Henry Madsen forlater ledelsenPERMOBIL POWER ApSHenry Madsen forlater ledelsen for PERMOBIL POWER ApS etter en periode på 5 år. Bessie Schmidt Lønquist Hønning er medlem av styret.Se mere