14. juli 2014Bessie Schmidt Lønquist Hønning blir med i ledelsenHH LASERSERVICE ApSBessie Schmidt Lønquist Hønning erstatter Henrik Hønning i ledelsen for HH LASERSERVICE ApS etter en periode på 3 år.Se mere
28. desember 2013Overskudd på DKK 322.866 HH LASERSERVICE ApSHH LASERSERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Henrik Hønning er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2012Regnskap for 2012 offentligjortHH LASERSERVICE ApSHH LASERSERVICE ApS offentliggjør regnskap for perioden 14. januar 2011 til 30. juni. Henrik Hønning er medlem af ledelsen.Se mere
14. januar 2011StiftelseHH LASERSERVICE ApSHH LASERSERVICE ApS stiftes i bransjen agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner. Henrik Hønning er medlem af ledelsen.Se mere
21. februar 1994Henrik Hønning forlater styretPMB AF 1/2 1993 A/SHenrik Hønning forlater styret for PMB AF 1/2 1993 A/S etter en periode på 11 år.Se mere
21. februar 1994Henrik Hønning forlater ledelsenPMB AF 1/2 1993 A/SHenrik Hønning forlater ledelsen for PMB AF 1/2 1993 A/S etter en periode på 11 år.Se mere
26. januar 1994Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGPMB AF 1/2 1993 A/STidligere status: Normal. Henrik Hønning er medlem af ledelsen.Se mere
24. januar 1994Henrik Hønning forlater styretPERMOBIL DANMARK A/SHenrik Hønning forlater styret for PERMOBIL DANMARK A/S etter en periode på 1 år.Se mere
24. januar 1994Henrik Hønning forlater ledelsenPERMOBIL DANMARK A/SHenrik Hønning forlater ledelsen for PERMOBIL DANMARK A/S etter en periode på 1 år.Se mere
4. juni 1993Nytt navn: PERMOBIL DANMARK A/SSLP NR. 10.863 A/SSLP NR. 10.863 A/S skifter navn til PERMOBIL DANMARK A/S. Henrik Hønning er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 1993Flere forlater styretSLP NR. 10.863 A/S3 medlemmer forlater styret for SLP NR. 10.863 A/S. Henrik Hønning er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 1993Preben Bang Henriksen forlater ledelsenSLP NR. 10.863 A/SPreben Bang Henriksen forlater ledelsen for SLP NR. 10.863 A/S etter en periode på 7 måneder. Henrik Hønning er medlem af ledelsen.Se mere
15. mai 1993Nytt navn: PMB AF 1/2 1993 A/SPERMOBIL A/SPERMOBIL A/S skifter navn til PMB AF 1/2 1993 A/S. Henrik Hønning er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 1992StiftelseSLP NR. 10.863 A/SSLP NR. 10.863 A/S stiftes i bransjen engroshandel med læge- og hospitalsartikler. Henrik Hønning er medlem af ledelsen.Se mere
23. april 1992Flere forlater styretPERMOBIL A/S2 medlemmer forlater styret for PERMOBIL A/S. Henrik Hønning er medlem af ledelsen.Se mere
23. april 1992Keld Neumann Koldbro Nielsen forlater ledelsenPERMOBIL A/SKeld Neumann Koldbro Nielsen forlater ledelsen for PERMOBIL A/S etter en periode på 9 år. Henrik Hønning er medlem af ledelsen.Se mere
9. april 1990Sven Peter Udden forlater styretPERMOBIL A/SSven Peter Udden forlater styret for PERMOBIL A/S etter en periode på 7 år. Henrik Hønning er medlem af ledelsen.Se mere
29. januar 1990Ny selskapsform AktieselskabPERMOBIL A/SPERMOBIL A/S skifter selskapsform. Henrik Hønning er medlem af ledelsen.Se mere
24. oktober 1989Nytt navn: PERMOBIL A/SPERMOBIL ApSPERMOBIL ApS skifter navn til PERMOBIL A/S. Henrik Hønning er medlem af ledelsen.Se mere
19. mai 1988Nytt navn: PERMOBIL ApSPERMOBIL POWER ApSPERMOBIL POWER ApS skifter navn til PERMOBIL ApS. Henrik Hønning er medlem af ledelsen.Se mere