1. juni 2016Bilal Hasan Shafi forlater ledelsenECO BILVASK ApSBilal Hasan Shafi forlater ledelsen for ECO BILVASK ApS etter en periode på 3 år.Se mere
26. januar 2016Bilal Hasan Shafi forlater ledelsenSA.BI. HOLDING ApSBilal Hasan Shafi forlater ledelsen for SA.BI. HOLDING ApS etter en periode på 3 år.Se mere
25. januar 2016Bilal Hasan Shafi forlater ledelsenBHS13 HOLDING ApSBilal Hasan Shafi forlater ledelsen for BHS13 HOLDING ApS etter en periode på 3 år.Se mere
26. desember 2015Underskudd på DKK 178.801 ECO BILVASK ApSECO BILVASK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Bilal Hasan Shafi er medlem af ledelsen.Se mere
4. desember 2015AdresseendringECO BILVASK ApSECO BILVASK ApS flytter til ny adresse i Hvidovre. Bilal Hasan Shafi er medlem af ledelsen.Se mere
20. januar 2015Underskudd på DKK 1.670 SA.BI. HOLDING ApSSA.BI. HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 5. mars 2013 til 30. juni 2014. Bilal Hasan Shafi er medlem af ledelsen.Se mere
20. januar 2015Underskudd på DKK 1.695 BHS13 HOLDING ApSBHS13 HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 4. mars 2013 til 30. juni 2014. Bilal Hasan Shafi er medlem af ledelsen.Se mere
20. januar 2015Underskudd på DKK 208.254 ECO BILVASK ApSECO BILVASK ApS offentliggjør regnskap for perioden 5. mars 2013 til 30. juni 2014. Bilal Hasan Shafi er medlem af ledelsen.Se mere
8. mai 2013AdresseendringECO BILVASK ApSECO BILVASK ApS flytter fra Vallensbæk Strand til Hvidovre. Bilal Hasan Shafi er medlem af ledelsen.Se mere
5. mars 2013StiftelseSA.BI. HOLDING ApSSA.BI. HOLDING ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Bilal Hasan Shafi er medlem af ledelsen.Se mere
5. mars 2013StiftelseECO BILVASK ApSECO BILVASK ApS stiftes i bransjen servicestationer. Bilal Hasan Shafi er medlem af ledelsen.Se mere
4. mars 2013StiftelseBHS13 HOLDING ApSBHS13 HOLDING ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Bilal Hasan Shafi er medlem af ledelsen.Se mere