30. juniUnderskudd på DKK 164.332 NordicMan ApSNordicMan ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Said Samir Fakhri er medlem af ledelsen.Se mere
2. august 2023Nytt navn: NordicMan ApSOnShoppers ApSOnShoppers ApS skifter navn til NordicMan ApS. Said Samir Fakhri er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2023Underskudd på DKK 14.377 OnShoppers ApSOnShoppers ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Said Samir Fakhri er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2023Endring i eierkretsenOnShoppers ApSKamran Shabbir Ahmed registrert som reell eier av OnShoppers ApS. Said Samir Fakhri er medlem af ledelsen.Se mere
25. juni 2023Endring i eierkretsenOnShoppers ApSSaid Samir Fakhri reduserer sitt reelle eierskap av OnShoppers ApS.Se mere
3. mai 2023AdresseendringOnShoppers ApSOnShoppers ApS flytter fra Hvidovre til København K. Said Samir Fakhri er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2022Underskudd på DKK 6.377 OnShoppers ApSOnShoppers ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Said Samir Fakhri er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2021Underskudd på DKK 11.049 OnShoppers ApSOnShoppers ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. desember 2019 til 31. desember 2020. Said Samir Fakhri er medlem af ledelsen.Se mere
2. desember 2019StiftelseOnShoppers ApSOnShoppers ApS stiftes i bransjen detailhandel med andre varer i.a.n. via internet. Said Samir Fakhri er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2016Said Samir Fakhri forlater ledelsenECO BILVASK ApSSaid Samir Fakhri forlater ledelsen for ECO BILVASK ApS etter en periode på 3 år.Se mere
26. januar 2016Said Samir Fakhri forlater ledelsenSA.BI. HOLDING ApSSaid Samir Fakhri forlater ledelsen for SA.BI. HOLDING ApS etter en periode på 3 år.Se mere
20. januar 2016Said Samir Fakhri forlater ledelsenS.SF HOLDING ApSSaid Samir Fakhri forlater ledelsen for S.SF HOLDING ApS etter en periode på 3 år.Se mere
26. desember 2015Underskudd på DKK 178.801 ECO BILVASK ApSECO BILVASK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Said Samir Fakhri er medlem af ledelsen.Se mere
4. desember 2015AdresseendringECO BILVASK ApSECO BILVASK ApS flytter til ny adresse i Hvidovre. Said Samir Fakhri er medlem af ledelsen.Se mere
20. januar 2015Underskudd på DKK 1.670 SA.BI. HOLDING ApSSA.BI. HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 5. mars 2013 til 30. juni 2014. Said Samir Fakhri er medlem af ledelsen.Se mere
20. januar 2015Underskudd på DKK 1.695 S.SF HOLDING ApSS.SF HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 4. mars 2013 til 30. juni 2014. Said Samir Fakhri er medlem af ledelsen.Se mere
20. januar 2015Underskudd på DKK 208.254 ECO BILVASK ApSECO BILVASK ApS offentliggjør regnskap for perioden 5. mars 2013 til 30. juni 2014. Said Samir Fakhri er medlem af ledelsen.Se mere
8. mai 2013AdresseendringECO BILVASK ApSECO BILVASK ApS flytter fra Vallensbæk Strand til Hvidovre. Said Samir Fakhri er medlem af ledelsen.Se mere
5. mars 2013StiftelseSA.BI. HOLDING ApSSA.BI. HOLDING ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Said Samir Fakhri er medlem af ledelsen.Se mere
5. mars 2013StiftelseECO BILVASK ApSECO BILVASK ApS stiftes i bransjen servicestationer. Said Samir Fakhri er medlem af ledelsen.Se mere