18. desember 2015Birgit Inge Grunstrup forlater ledelsenR & R STEVNS ApSBirgit Inge Grunstrup forlater ledelsen for R & R STEVNS ApS etter en periode på 7 år.Se mere
28. mai 2015Underskudd på DKK 8.719 R & R STEVNS ApSR & R STEVNS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Birgit Inge Grunstrup er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2014Underskudd på DKK 3.321 R & R STEVNS ApSR & R STEVNS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Birgit Inge Grunstrup er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2013Underskudd på DKK 18.417 R & R STEVNS ApSR & R STEVNS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Birgit Inge Grunstrup er medlem af ledelsen.Se mere
12. oktober 2012Regnskap for 2011 offentligjortR & R STEVNS ApSR & R STEVNS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Birgit Inge Grunstrup er medlem af ledelsen.Se mere
12. oktober 2012Ny status NORMALR & R STEVNS ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Birgit Inge Grunstrup er medlem af ledelsen.Se mere
4. september 2012Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGR & R STEVNS ApSTidligere status: Normal. Birgit Inge Grunstrup er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortR & R STEVNS ApSR & R STEVNS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Birgit Inge Grunstrup er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortR & R STEVNS ApSR & R STEVNS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Birgit Inge Grunstrup er medlem af ledelsen.Se mere
19. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortR & R STEVNS ApSR & R STEVNS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Birgit Inge Grunstrup er medlem af ledelsen.Se mere
4. august 2008AdresseendringR & R STEVNS ApSR & R STEVNS ApS flytter til ny adresse i Rødvig Stevns. Birgit Inge Grunstrup er medlem af ledelsen.Se mere
23. juli 2008Regnskap for 2007 offentligjortR & R STEVNS ApSR & R STEVNS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Birgit Inge Grunstrup er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2008Birgit Inge Grunstrup blir med i ledelsenR & R STEVNS ApSBirgit Inge Grunstrup erstatter Troels Grunstrup i ledelsen for R & R STEVNS ApS etter en periode på 13 år.Se mere
9. august 1993Birgit Inge Grunstrup forlater ledelsenApS KBUS 8 NR. 2784Birgit Inge Grunstrup forlater ledelsen for ApS KBUS 8 NR. 2784 etter en periode på 6 år.Se mere
22. september 1989Flere forlater ledelsenApS KBUS 8 NR. 27842 personer forlater ledelsen for ApS KBUS 8 NR. 2784. Birgit Inge Grunstrup er medlem af ledelsen.Se mere
9. januar 1988Nytt navn: ApS KBUS 8 NR. 2784TELCO INTERNATIONAL ApSTELCO INTERNATIONAL ApS skifter navn til ApS KBUS 8 NR. 2784. Birgit Inge Grunstrup er medlem af ledelsen.Se mere
8. januar 1988Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsenTELCO INTERNATIONAL ApSPer Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsen for TELCO INTERNATIONAL ApS etter en periode på 2 måneder. Birgit Inge Grunstrup er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 1987StiftelseTELCO INTERNATIONAL ApSTELCO INTERNATIONAL ApS stiftes i bransjen fiskeri. Birgit Inge Grunstrup er medlem af ledelsen.Se mere