24. septemberErstatning i styretMBLS HOLDING A/S4 endringer i styret for MBLS HOLDING A/S. Birgit Kohsel er medlem af ledelsen.Se mere
23. september · erhvervslivaarhus.dkRøde tal forsvandt: Virksomhed i Aarhus C gik fra minus til millionoverskudVirksomheden ledes af direktør Birgit Kohsel. Les artikkel
23. septemberOverskudd på DKK 14 mio.MBLS HOLDING A/SMBLS HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Birgit Kohsel er medlem af ledelsen.Se mere
18. septemberUnderskudd på DKK 4,3 mio.Sofie Kohsel Holding ApSSofie Kohsel Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Birgit Kohsel er medlem af ledelsen.Se mere
18. septemberUnderskudd på DKK 4,3 mio.Line Kohsel Holding ApSLine Kohsel Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Birgit Kohsel er medlem af ledelsen.Se mere
13. septemberEndring i eierkretsenSofie Kohsel Holding ApSBirgit Kohsel registrert som reell eier av Sofie Kohsel Holding ApS.Se mere
10. septemberEndring i eierkretsenLine Kohsel Holding ApSBirgit Kohsel øker sitt reelle eierskap av Line Kohsel Holding ApS.Se mere
1. januarNy bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.MBLS HOLDING A/STidligere bransje: Ikke-finansielle holdingselskaber. Birgit Kohsel er medlem af ledelsen.Se mere
6. september 2023Underskudd på DKK 170.165 Line Kohsel Holding ApSLine Kohsel Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Birgit Kohsel er medlem af ledelsen.Se mere
6. september 2023Underskudd på DKK 170.165 Sofie Kohsel Holding ApSSofie Kohsel Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Birgit Kohsel er medlem af ledelsen.Se mere
4. september 2023Underskudd på DKK 5,2 mio.MBLS HOLDING A/SMBLS HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Birgit Kohsel er medlem af ledelsen.Se mere
2. september 2022Underskudd på DKK 167.913 Sofie Kohsel Holding ApSSofie Kohsel Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Birgit Kohsel er medlem af ledelsen.Se mere
2. september 2022Underskudd på DKK 167.913 Line Kohsel Holding ApSLine Kohsel Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Birgit Kohsel er medlem af ledelsen.Se mere
1. september 2022Underskudd på DKK 564.000 MBLS HOLDING A/SMBLS HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Birgit Kohsel er medlem af ledelsen.Se mere
12. august 2021Overskudd på DKK 19 mio.MBLS HOLDING A/SMBLS HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Birgit Kohsel er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2021Underskudd på DKK 167.913 Line Kohsel Holding ApSLine Kohsel Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Birgit Kohsel er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2021Underskudd på DKK 167.913 Sofie Kohsel Holding ApSSofie Kohsel Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Birgit Kohsel er medlem af ledelsen.Se mere
7. januar 2021Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.Sofie Kohsel Holding ApSTidligere bransje: Finansielle holdingselskaber. Birgit Kohsel er medlem af ledelsen.Se mere
7. januar 2021Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.Line Kohsel Holding ApSTidligere bransje: Finansielle holdingselskaber. Birgit Kohsel er medlem af ledelsen.Se mere
4. august 2020Underskudd på DKK 98.735 Sofie Kohsel Holding ApSSofie Kohsel Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 9. mai 2019 til 30. april. Birgit Kohsel er medlem af ledelsen.Se mere