24. septemberMorten Vestergaard Kohsel blir med i styretMBLS HOLDING A/SMorten Vestergaard Kohsel blir med i styret for MBLS HOLDING A/S.Se mere
23. september · erhvervslivaarhus.dkRøde tal forsvandt: Virksomhed i Aarhus C gik fra minus til millionoverskudI første omgang er det Morten Vestergaard Kohsel,Birgit Kohsel,Line Kohsel,Sofie Kohsel, der står som ejere. Les artikkel
23. septemberOverskudd på DKK 14 mio.MBLS HOLDING A/SMBLS HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Morten Vestergaard Kohsel eier 33,3% av virksomheten.Se mere
18. septemberUnderskudd på DKK 4,3 mio.Sofie Kohsel Holding ApSSofie Kohsel Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Morten Vestergaard Kohsel eier 33,3% av virksomheten.Se mere
18. septemberUnderskudd på DKK 4,3 mio.Line Kohsel Holding ApSLine Kohsel Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2023 til 30. april. Morten Vestergaard Kohsel eier 33,3% av virksomheten.Se mere
13. septemberEndring i eierkretsenSofie Kohsel Holding ApSMorten Vestergaard Kohsel øker sitt reelle eierskap av Sofie Kohsel Holding ApS.Se mere
10. septemberEndring i eierkretsenLine Kohsel Holding ApSMorten Vestergaard Kohsel registrert som reell eier av Line Kohsel Holding ApS.Se mere
14. mars · galtenfolkeblad.dkErhvervsUdvikler-pris til BabyDan A/SMorten Kohsel, Kohsel A/S, Næstformand: Les artikkel
1. januarNy bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.MBLS HOLDING A/STidligere bransje: Ikke-finansielle holdingselskaber. Morten Vestergaard Kohsel eier 33,3% av virksomheten.Se mere
15. desember 2023 · electronic-supply.dkUgens rokader: Nyt fra Kohsel, Foss og AiaiaiKohsel A/S Morten Vestergaard Kohsel er udtrådt af direktionen men indtrådt i bestyrelsen hos Kohsel A/S. Les artikkel
8. desember 2023Morten Vestergaard Kohsel blir med i styretKOHSEL A/SMorten Vestergaard Kohsel blir med i styret for KOHSEL A/S.Se mere
8. desember 2023Morten Vestergaard Kohsel forlater ledelsenKOHSEL A/SMorten Vestergaard Kohsel forlater ledelsen for KOHSEL A/S etter en periode på 53 år.Se mere
30. oktober 2023Overskudd på DKK 1,1 mio.KOHSEL A/SKOHSEL A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Morten Vestergaard Kohsel er medlem af ledelsen.Se mere
26. oktober 2023Underskudd på DKK 5,4 mio.KOHSEL HOLDING ApSKOHSEL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Morten Vestergaard Kohsel er medlem av styret.Se mere
18. oktober 2023Thomas Tvedergaard Larsen blir med i styretKOHSEL A/SThomas Tvedergaard Larsen erstatter Peter Arndrup Poulsen i styret for KOHSEL A/S etter en periode på 2 år. Morten Vestergaard Kohsel er medlem af ledelsen.Se mere
8. september 2023 · Lokalavisen Skanderborg»Intet mindre end 10 pladser op på listen - det er så godt gået«Sådan lyder det fra Morten Kohsel, formand for ErhvervSkanderborg, efter at Dansk Industri (DI) har offentliggjort den seneste undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed. Les artikkel
6. september 2023Underskudd på DKK 170.165 Sofie Kohsel Holding ApSSofie Kohsel Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Morten Vestergaard Kohsel eier 2% av virksomheten.Se mere
4. september 2023Underskudd på DKK 5,2 mio.MBLS HOLDING A/SMBLS HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Morten Vestergaard Kohsel eier 33,3% av virksomheten.Se mere
12. april 2023AdresseendringKOHSEL A/SKOHSEL A/S flytter fra Hørning til Skanderborg. Morten Vestergaard Kohsel er medlem af ledelsen.Se mere
12. april 2023AdresseendringKOHSEL HOLDING ApSKOHSEL HOLDING ApS flytter fra Hørning til Skanderborg. Morten Vestergaard Kohsel er medlem av styret.Se mere