15. november 2007Birthe Bjerg Skræp forlater styretSKRÆP ApSBirthe Bjerg Skræp forlater styret for SKRÆP ApS etter en periode på 9 år.Se mere
28. november 2006Regnskap for 2006 offentligjortA/S SKRÆPA/S SKRÆP offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2005 til 30. juni. Birthe Bjerg Skræp er medlem av styret.Se mere
4. november 2005Regnskap for 2005 offentligjortA/S SKRÆPA/S SKRÆP offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Birthe Bjerg Skræp er medlem av styret.Se mere
25. oktober 2004Regnskap for 2004 offentligjortA/S SKRÆPA/S SKRÆP offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Birthe Bjerg Skræp er medlem av styret.Se mere
23. oktober 2003Regnskap for 2003 offentligjortA/S SKRÆPA/S SKRÆP offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Birthe Bjerg Skræp er medlem av styret.Se mere
13. november 2002Regnskap for 2002 offentligjortA/S SKRÆPA/S SKRÆP offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Birthe Bjerg Skræp er medlem av styret.Se mere
29. oktober 2001Regnskap for 2001 offentligjortA/S SKRÆPA/S SKRÆP offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni. Birthe Bjerg Skræp er medlem av styret.Se mere
16. november 2000Regnskap for 2000 offentligjortA/S SKRÆPA/S SKRÆP offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Birthe Bjerg Skræp er medlem av styret.Se mere
3. november 2000Nytt navn: A/S SKRÆPA/S SKRÆPS VOGNMANDSFORRETNING AF 1927A/S SKRÆPS VOGNMANDSFORRETNING AF 1927 skifter navn til A/S SKRÆP. Birthe Bjerg Skræp er medlem av styret.Se mere
2. desember 1999Regnskap for 1999 offentligjortA/S SKRÆPS VOGNMANDSFORRETNING AF 1927A/S SKRÆPS VOGNMANDSFORRETNING AF 1927 offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Birthe Bjerg Skræp er medlem av styret.Se mere
16. november 1998Regnskap for 1998 offentligjortA/S SKRÆPS VOGNMANDSFORRETNING AF 1927A/S SKRÆPS VOGNMANDSFORRETNING AF 1927 offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni. Birthe Bjerg Skræp er medlem av styret.Se mere
23. oktober 1998Birthe Bjerg Skræp blir med i styretA/S SKRÆPS VOGNMANDSFORRETNING AF 1927Birthe Bjerg Skræp erstatter Carsten Skræp i styret for A/S SKRÆPS VOGNMANDSFORRETNING AF 1927 etter en periode på 24 år.Se mere