25. februar 2021Endring i eierkretsenIVS Skræp 2015Ole Skræp er ikke lenger registrert som reell eier av IVS Skræp 2015.Se mere
25. november 2020Overskudd på DKK 29.222 IVS Skræp 2015IVS Skræp 2015 offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Ole Skræp eier 100% av virksomheten.Se mere
19. november 2020Ole Skræp forlater ledelsenIVS Skræp 2015Ole Skræp forlater ledelsen for IVS Skræp 2015 etter en periode på 5 år.Se mere
19. november 2020Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONIVS Skræp 2015Tidligere status: Normal. Ole Skræp eier 100% av virksomheten.Se mere
30. august 2019Underskudd på DKK 1.261 IVS Skræp 2015IVS Skræp 2015 offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Ole Skræp er medlem af ledelsen.Se mere
22. oktober 2018Overskudd på DKK 811 IVS Skræp 2015IVS Skræp 2015 offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Ole Skræp er medlem af ledelsen.Se mere
10. oktober 2017Underskudd på DKK 5.684 IVS Skræp 2015IVS Skræp 2015 offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Ole Skræp er medlem af ledelsen.Se mere
29. november 2016Underskudd på DKK 38.412 IVS Skræp 2015IVS Skræp 2015 offentliggjør regnskap for perioden 22. juni 2015 til 30. juni. Ole Skræp er medlem af ledelsen.Se mere
4. januar 2016Ole Skræp forlater ledelsenSKRÆP ApSOle Skræp forlater ledelsen for SKRÆP ApS etter en periode på 42 år.Se mere
5. november 2015Overskudd på DKK 723.081 SKRÆP ApSSKRÆP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Ole Skræp er medlem af ledelsen.Se mere
22. juli 2015Ny bransje: Anden udlejning af boligerIVS Skræp 2015Tidligere bransje: Uoplyst. Ole Skræp er medlem af ledelsen.Se mere
9. juli 2015AdresseendringIVS Skræp 2015IVS Skræp 2015 flytter fra Vejstrup til Oure. Ole Skræp er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 2015StiftelseIVS Skræp 2015IVS Skræp 2015 stiftes i bransjen uoplyst. Ole Skræp er medlem af ledelsen.Se mere
17. desember 2014Overskudd på DKK 201.898 SKRÆP ApSSKRÆP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Ole Skræp er medlem af ledelsen.Se mere
19. november 2013Overskudd på DKK 53.567 SKRÆP ApSSKRÆP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Ole Skræp er medlem af ledelsen.Se mere
6. oktober 2012Overskudd på DKK 154.806 SKRÆP ApSSKRÆP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Ole Skræp er medlem af ledelsen.Se mere
28. september 2011Regnskap for 2011 offentligjortSKRÆP ApSSKRÆP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Ole Skræp er medlem af ledelsen.Se mere
19. august 2010Regnskap for 2010 offentligjortSKRÆP ApSSKRÆP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Ole Skræp er medlem af ledelsen.Se mere
27. januar 2010Ny bransje: InvesteringsselskaberSKRÆP ApSTidligere bransje: Uoplyst. Ole Skræp er medlem af ledelsen.Se mere
26. august 2009Regnskap for 2009 offentligjortSKRÆP ApSSKRÆP ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Ole Skræp er medlem af ledelsen.Se mere