30. juni 1999Ove Bolther blir med i styretKIRK TELECOM A/SOve Bolther erstatter Birthe Petersen i styret for KIRK TELECOM A/S etter en periode på 4 år.Se mere
8. juli 1998Regnskap for 1998 offentligjortKIRK TELECOM A/SKIRK TELECOM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1997 til 30. april. Birthe Petersen er medlem av styret.Se mere
1. juli 1998Hans Christian Hyldelund blir med i styretKIRK TELECOM A/SHans Christian Hyldelund erstatter Søren Ole Hoff-Jessen i styret for KIRK TELECOM A/S etter en periode på 7 år. Birthe Petersen er fortsatt styremedlem.Se mere
15. oktober 1997Regnskap for 1997 offentligjortKIRK TELECOM A/SKIRK TELECOM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1996 til 30. april. Birthe Petersen er medlem av styret.Se mere
15. september 1997Nye navn i styretKIRK TELECOM A/S2 nye medlemmer blir med i styret for KIRK TELECOM A/S. Birthe Petersen er fortsatt styremedlem.Se mere
26. mai 1997Bjarne Stenberg forlater styretKIRK TELECOM A/SBjarne Stenberg forlater styret for KIRK TELECOM A/S etter en periode på 2 år. Birthe Petersen er fortsatt styremedlem.Se mere
28. august 1996Regnskap for 1996 offentligjortKIRK TELECOM A/SKIRK TELECOM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1995 til 30. april. Birthe Petersen er medlem av styret.Se mere
17. juni 1996Niels Peter Bak Ditlefsen forlater styretKIRK TELECOM A/SNiels Peter Bak Ditlefsen forlater styret for KIRK TELECOM A/S etter en periode på 5 år. Birthe Petersen er fortsatt styremedlem.Se mere
27. september 1995Kjeld Bock blir med i styretKIRK TELECOM A/SKjeld Bock erstatter Claus Christensen i styret for KIRK TELECOM A/S etter en periode på 4 år. Birthe Petersen er fortsatt styremedlem.Se mere
19. juni 1995Birthe Petersen blir med i styretKIRK TELECOM A/SBirthe Petersen blir med i styret for KIRK TELECOM A/S.Se mere