30. aprilOverskudd på DKK 18.885 TREBE ApSTREBE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bjarke Dahl Ebert er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2023Underskudd på DKK 2.673 TREBE ApSTREBE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bjarke Dahl Ebert er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2022Underskudd på DKK 39.842 TREBE ApSTREBE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Bjarke Dahl Ebert er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2021Overskudd på DKK 115.551 TREBE ApSTREBE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Bjarke Dahl Ebert er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2020Overskudd på DKK 65.430 TREBE ApSTREBE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Bjarke Dahl Ebert er medlem af ledelsen.Se mere
19. juni 2019Underskudd på DKK 106.871 TREBE ApSTREBE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Bjarke Dahl Ebert er medlem af ledelsen.Se mere
4. juni 2019AdresseendringTREBE ApSTREBE ApS flytter fra Sønderborg til Malling. Bjarke Dahl Ebert er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2018Regnskap for 2017 omgjortTREBE ApSTREBE ApS gjør om regnskapet for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Bjarke Dahl Ebert er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2017Overskudd på DKK 53.672 TREBE ApSTREBE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Bjarke Dahl Ebert er medlem af ledelsen.Se mere
24. mai 2016Underskudd på DKK 86.109 TREBE ApSTREBE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Bjarke Dahl Ebert er medlem af ledelsen.Se mere
10. juni 2015Overskudd på DKK 549.630 TREBE ApSTREBE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Bjarke Dahl Ebert er medlem af ledelsen.Se mere
23. januar 2015AdresseendringTREBE ApSTREBE ApS flytter fra Odder til Sønderborg. Bjarke Dahl Ebert er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2014Overskudd på DKK 436.616 TREBE ApSTREBE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Bjarke Dahl Ebert er medlem af ledelsen.Se mere
14. august 2013AdresseendringTREBE ApSTREBE ApS flytter fra Tranbjerg J til Odder. Bjarke Dahl Ebert er medlem af ledelsen.Se mere
14. august 2013Nytt navn: TREBE ApSTREBE HOLDING ApSTREBE HOLDING ApS skifter navn til TREBE ApS. Bjarke Dahl Ebert er medlem af ledelsen.Se mere
16. april 2013Overskudd på DKK 7.168 TREBE HOLDING ApSTREBE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Bjarke Dahl Ebert er medlem af ledelsen.Se mere
18. mars 2013Ny bransje: ComputerprogrammeringTREBE HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Bjarke Dahl Ebert er medlem af ledelsen.Se mere
13. mars 2013Bjarke Dahl Ebert forlater ledelsenACTUA ApSBjarke Dahl Ebert forlater ledelsen for ACTUA ApS etter en periode på 6 år.Se mere
25. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortTREBE HOLDING ApSTREBE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Bjarke Dahl Ebert er medlem af ledelsen.Se mere
25. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortACTUA ApSACTUA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Bjarke Dahl Ebert er medlem af ledelsen.Se mere