30. juliOverskudd på DKK 44.351 Marskture ApSMarskture ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Helge Jensen eier 50% av virksomheten.Se mere
27. juniRegnskap for 2023 offentligjortMarskbolig ApSMarskbolig ApS offentliggjør regnskap for perioden 21. mars 2023 til 31. desember 2023. Helge Jensen eier 45% av virksomheten.Se mere
21. februarOverskudd på DKK 3.946 SLOG ApSSLOG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Helge Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januarEndring i eierkretsenMarskture ApS3 personer endrer deres reelle eierskab av Marskture ApS. Helge Jensen eier fortsat 50% av virksomheten.Se mere
17. november 2023Susanne Grolms blir med i ledelsenMarskture ApSSusanne Grolms erstatter Kaare Holler Jessen i ledelsen for Marskture ApS etter en periode på 2 år. Helge Jensen eier 50% av virksomheten.Se mere
30. juni 2023Overskudd på DKK 9.031 Marskture ApSMarskture ApS offentliggjør regnskap for perioden 9. november 2021 til 31. desember 2022. Helge Jensen eier 50% av virksomheten.Se mere
2. juni 2023AdresseendringMarskture ApSMarskture ApS flytter til ny adresse i Højer. Helge Jensen eier 50% av virksomheten.Se mere
21. mars 2023StiftelseMarskbolig ApSMarskbolig ApS stiftes i bransjen udlejning af erhvervsejendomme. Helge Jensen eier 45% av virksomheten.Se mere
14. januar 2023Underskudd på DKK 37.571 SLOG ApSSLOG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Helge Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2022Endring i eierkretsenMarskture ApS3 personer endrer deres reelle eierskab av Marskture ApS. Helge Jensen eier fortsat 50% av virksomheten.Se mere
1. april 2022Helge Jensen forlater ledelsenMarskture ApSHelge Jensen forlater ledelsen for Marskture ApS etter en periode på 5 måneder.Se mere
9. november 2021StiftelseMarskture ApSMarskture ApS stiftes i bransjen andre forlystelser og fritidsaktiviteter. Helge Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
4. november 2021Underskudd på DKK 23.683 SLOG ApSSLOG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Helge Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. mars 2021Overskudd på DKK 881.150 SLOG ApSSLOG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Helge Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.SLOG ApSTidligere bransje: Uoplyst. Helge Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
16. mars 2020Overskudd på DKK 288.607 SLOG ApSSLOG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Helge Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2019Endring i eierkretsenSCADA MINDS ApSHelge Jensen er ikke lenger registrert som reell eier av SCADA MINDS ApS.Se mere
30. juni 2019Helge Jensen forlater ledelsenSCADA MINDS ApSHelge Jensen forlater ledelsen for SCADA MINDS ApS etter en periode på 6 år.Se mere
8. mars 2019Underskudd på DKK 1,9 mio.SCADA MINDS ApSSCADA MINDS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Helge Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
8. mars 2019Underskudd på DKK 583.289 SLOG ApSSLOG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Helge Jensen er medlem af ledelsen.Se mere