30. april 2000Bjarne Bømler Kristensen forlater styretCITY-TRAFIK A/SBjarne Bømler Kristensen forlater styret for CITY-TRAFIK A/S etter en periode på 2 år.Se mere
8. desember 1999Regnskap for 1999 offentligjortCITY-TRAFIK A/SCITY-TRAFIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Bjarne Bømler Kristensen er medlem av styret.Se mere
6. oktober 1999Ib Karl Mogensen blir med i styretCITY-TRAFIK A/SIb Karl Mogensen blir med i styret for CITY-TRAFIK A/S. Bjarne Bømler Kristensen er fortsatt styremedlem.Se mere
27. april 1999Erik Bjørn Vilstrup Pedersen forlater styretCITY-TRAFIK A/SErik Bjørn Vilstrup Pedersen forlater styret for CITY-TRAFIK A/S etter en periode på 1 år. Bjarne Bømler Kristensen er fortsatt styremedlem.Se mere
20. november 1998Regnskap for 1998 offentligjortCITY-TRAFIK A/SCITY-TRAFIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni. Bjarne Bømler Kristensen er medlem av styret.Se mere
4. november 1998Bjarne Bømler Kristensen forlater styretSYD-TRAFIK ApSBjarne Bømler Kristensen forlater styret for SYD-TRAFIK ApS etter en periode på 11 måneder.Se mere
29. mai 1998Villy Hansen forlater styretCITY-TRAFIK A/SVilly Hansen forlater styret for CITY-TRAFIK A/S etter en periode på 6 måneder. Bjarne Bømler Kristensen er fortsatt styremedlem.Se mere
22. mai 1998Troels Grunstrup forlater styretCITY-TRAFIK A/STroels Grunstrup forlater styret for CITY-TRAFIK A/S etter en periode på 9 år. Bjarne Bømler Kristensen er fortsatt styremedlem.Se mere
17. desember 1997Regnskap for 1997 offentligjortCITY-TRAFIK A/SCITY-TRAFIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni. Bjarne Bømler Kristensen er medlem av styret.Se mere
17. desember 1997Regnskap for 1997 offentligjortSYD-TRAFIK ApSSYD-TRAFIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar til 30. juni. Bjarne Bømler Kristensen er medlem av styret.Se mere
27. november 1997Bjarne Bømler Kristensen blir med i styretCITY-TRAFIK A/SBjarne Bømler Kristensen blir med i styret for CITY-TRAFIK A/S.Se mere
27. november 1997Bjarne Bømler Kristensen blir med i styretSYD-TRAFIK ApSBjarne Bømler Kristensen blir med i styret for SYD-TRAFIK ApS.Se mere