1. august 2001Carl Thomas Blom blir med i styretCITY-TRAFIK A/SCarl Thomas Blom erstatter Ib Karl Mogensen i styret for CITY-TRAFIK A/S etter en periode på 2 år.Se mere
21. desember 2000Regnskap for 2000 offentligjortCITY-TRAFIK A/SCITY-TRAFIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Ib Karl Mogensen er medlem av styret.Se mere
1. mai 2000Lillian Nykjær Ottesen blir med i styretCITY-TRAFIK A/SLillian Nykjær Ottesen blir med i styret for CITY-TRAFIK A/S. Ib Karl Mogensen er fortsatt styremedlem.Se mere
30. april 2000Bjarne Bømler Kristensen forlater styretCITY-TRAFIK A/SBjarne Bømler Kristensen forlater styret for CITY-TRAFIK A/S etter en periode på 2 år. Ib Karl Mogensen er fortsatt styremedlem.Se mere
8. desember 1999Regnskap for 1999 offentligjortCITY-TRAFIK A/SCITY-TRAFIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Ib Karl Mogensen er medlem av styret.Se mere
6. oktober 1999Ib Karl Mogensen blir med i styretCITY-TRAFIK A/SIb Karl Mogensen blir med i styret for CITY-TRAFIK A/S.Se mere