15. august 1991Bjarne Dandanell forlater styretTHAI BEACH RESORTS LTD. ApSBjarne Dandanell forlater styret for THAI BEACH RESORTS LTD. ApS etter en periode på 2 år.Se mere
15. august 1991Bjarne Dandanell forlater ledelsenJESA-INVEST AF 1. JUNI 1980 ApSBjarne Dandanell forlater ledelsen for JESA-INVEST AF 1. JUNI 1980 ApS etter en periode på 11 år.Se mere
15. august 1991Bjarne Dandanell forlater ledelsenTHAI BEACH RESORTS LTD. ApSBjarne Dandanell forlater ledelsen for THAI BEACH RESORTS LTD. ApS etter en periode på 2 år.Se mere
26. november 1990Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGTHAI BEACH RESORTS LTD. ApSTidligere status: Normal. Bjarne Dandanell er medlem af ledelsen.Se mere
6. november 1990Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGJESA-INVEST AF 1. JUNI 1980 ApSTidligere status: Normal. Bjarne Dandanell er medlem af ledelsen.Se mere
4. april 1989Ny status NORMALJESA-INVEST AF 1. JUNI 1980 ApSTidligere status: Under frivillig likvidation. Bjarne Dandanell er medlem af ledelsen.Se mere
9. mars 1989StiftelseTHAI BEACH RESORTS LTD. ApSTHAI BEACH RESORTS LTD. ApS stiftes i 1989. Bjarne Dandanell er medlem af ledelsen.Se mere
1. februar 1988Jens Sauer forlater ledelsenJESA-INVEST AF 1. JUNI 1980 ApSJens Sauer forlater ledelsen for JESA-INVEST AF 1. JUNI 1980 ApS etter en periode på 8 år. Bjarne Dandanell er medlem af ledelsen.Se mere
12. januar 1988Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONJESA-INVEST AF 1. JUNI 1980 ApSTidligere status: Normal. Bjarne Dandanell er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 1980StiftelseJESA-INVEST AF 1. JUNI 1980 ApSJESA-INVEST AF 1. JUNI 1980 ApS stiftes i 1980. Bjarne Dandanell er medlem af ledelsen.Se mere