2. desember 1991Ny status TVANGSOPLØSTJESA-INVEST AF 1. JUNI 1980 ApSTidligere status: Under tvangsopløsning.
15. august 1991Bjarne Dandanell forlater ledelsenJESA-INVEST AF 1. JUNI 1980 ApSBjarne Dandanell forlater ledelsen for JESA-INVEST AF 1. JUNI 1980 ApS etter en periode på 11 år.
6. november 1990Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGJESA-INVEST AF 1. JUNI 1980 ApSTidligere status: Normal.
4. april 1989Ny status NORMALJESA-INVEST AF 1. JUNI 1980 ApSTidligere status: Under frivillig likvidation.
1. februar 1988Jens Sauer forlater ledelsenJESA-INVEST AF 1. JUNI 1980 ApSJens Sauer forlater ledelsen for JESA-INVEST AF 1. JUNI 1980 ApS etter en periode på 8 år.
12. januar 1988Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONJESA-INVEST AF 1. JUNI 1980 ApSTidligere status: Normal.
1. juni 1980StiftelseJESA-INVEST AF 1. JUNI 1980 ApSJESA-INVEST AF 1. JUNI 1980 ApS stiftes i 1980.AdresseKollekollevej 2-43500 VærløsePersonerBjarne DandanellDirektørJens SauerDirektør