19. juniOverskudd på DKK 114.747 Frem Holding 2020 ApSFrem Holding 2020 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bjarne Elneff er medlem af ledelsen.Se mere
19. juniOverskudd på DKK 14 mio.BJE HOLDING ApSBJE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bjarne Elneff er medlem af ledelsen.Se mere
19. juniOverskudd på DKK 1,4 mio.CBE Holding 2022 ApSCBE Holding 2022 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bjarne Elneff eier 25,3% av virksomheten.Se mere
19. juniOverskudd på DKK 11 mio.Elneff Holding 2020 ApSElneff Holding 2020 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bjarne Elneff er medlem af ledelsen.Se mere
17. juniOverskudd på DKK 43 mio.BSB Group A/SBSB Group A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bjarne Elneff eier 29,5% av virksomheten.Se mere
17. juniOverskudd på DKK 32 mio.BSB Industry A/SBSB Industry A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bjarne Elneff eier 29,5% av virksomheten.Se mere
17. juniOverskudd på DKK 842.931 BSB EJENDOMME ApSBSB EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bjarne Elneff eier 29,5% av virksomheten.Se mere
12. juniNye navn i styretBSB Group A/S2 nye medlemmer blir med i styret for BSB Group A/S. Bjarne Elneff eier 29,5% av virksomheten.Se mere
2. februar · erhvervslivtrekanten.dkUnderskud igen: Underskuddet holder fast i Men's Collection ApSI sidste ende er det Benny Elneff,Bjarne Elneff, der er de dominerende ejere. Les artikkel
2. februarUnderskudd på DKK 142.138 Men's Collection ApSMen's Collection ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Bjarne Elneff eier 25% av virksomheten.Se mere
2. januarOverskudd på DKK 3.843 Halfdans Vænge ApSHalfdans Vænge ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Bjarne Elneff er medlem av styret.Se mere
28. juni 2023Overskudd på DKK 44 mio.BSB Industry A/SBSB Industry A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bjarne Elneff eier 29,5% av virksomheten.Se mere
28. juni 2023Overskudd på DKK 14 mio.Elneff Holding 2020 ApSElneff Holding 2020 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bjarne Elneff er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2023Overskudd på DKK 15 mio.BJE HOLDING ApSBJE HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bjarne Elneff er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2023Overskudd på DKK 114.851 Frem Holding 2020 ApSFrem Holding 2020 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bjarne Elneff er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2023Overskudd på DKK 902.744 BSB EJENDOMME ApSBSB EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bjarne Elneff eier 29,5% av virksomheten.Se mere
27. juni 2023Underskudd på DKK 174.067 CBE Holding 2022 ApSCBE Holding 2022 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 31. desember 2022. Bjarne Elneff eier 25,3% av virksomheten.Se mere
27. juni 2023Overskudd på DKK 49 mio.BSB Group A/SBSB Group A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bjarne Elneff eier 29,5% av virksomheten.Se mere
14. juni 2023Nytt navn: BSB Industry A/SBSB MASKINFABRIK A/SBSB MASKINFABRIK A/S skifter navn til BSB Industry A/S. Bjarne Elneff eier 29,5% av virksomheten.Se mere
13. april 2023 · Jern- og MaskinindustrienNy direktør skal bringe BSB Industry ind på nye markeder- Vi har kigget på tingene i den ny bestyrelse og set på, hvordan vi bedst kan udvikle virksomheden, og der er vi nødt til at have en ny profil på direktørposten, udtalte Bjarne Elneff dengang, der sammen med sin bror Benny Elneff ejer virksomheden. Les artikkel