10. juliAdresseendringHoldingselskabet af 30. maj 2015 ApSHoldingselskabet af 30. maj 2015 ApS flytter til ny adresse i Kolding. Lars-Ole Henriksen er medlem af ledelsen.Se mere
19. juniAdresseendringGadlet ApSGadlet ApS flytter til ny adresse i Kolding. Lars-Ole Henriksen er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai · erhvervslivaarhus.dkStabilt: Holdingselskab i Aarhus C hold fast i overskuddetVirksomheden ejes af Torben Petersen,Elena Christensen,Merete Christiansen,Søren Skov,John Christian Danielsen,Steen Kræmer Rasmussen,Johnny Hessellund Iversen,Mogens Mathiasen,Lars-Ole Henriksen,Mikkel Hedegaard Kristensen. Les artikkel
18. aprilUnderskudd på DKK 245.394 Gadlet ApSGadlet ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars-Ole Henriksen er medlem af ledelsen.Se mere
2. februarUnderskudd på DKK 142.138 Men's Collection ApSMen's Collection ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Lars-Ole Henriksen er medlem av styret.Se mere
2. januarOverskudd på DKK 3.843 Halfdans Vænge ApSHalfdans Vænge ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Lars-Ole Henriksen er styreleder.Se mere
24. september 2023Underskudd på DKK 12.320 Holdingselskabet af 30. maj 2015 ApSHoldingselskabet af 30. maj 2015 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Lars-Ole Henriksen er medlem af ledelsen.Se mere
19. mai 2023Overskudd på DKK 7,5 mio.Gadlet ApSGadlet ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars-Ole Henriksen er medlem af ledelsen.Se mere
22. november 2022Underskudd på DKK 118.969 Men's Collection ApSMen's Collection ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Lars-Ole Henriksen er medlem av styret.Se mere
18. november 2022Overskudd på DKK 13 mio.Halfdans Vænge ApSHalfdans Vænge ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. juni. Lars-Ole Henriksen er styreleder.Se mere
22. september 2022Underskudd på DKK 32.554 Holdingselskabet af 30. maj 2015 ApSHoldingselskabet af 30. maj 2015 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Lars-Ole Henriksen er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2022Overskudd på DKK 3,3 mio.Gadlet ApSGadlet ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lars-Ole Henriksen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mai 2022Lars-Ole Henriksen blir med i styretHalfdans Vænge ApSLars-Ole Henriksen blir med i styret for Halfdans Vænge ApS.Se mere
1. mai 2022Henrik Skaarup Nielsen forlater ledelsenHalfdans Vænge ApSHenrik Skaarup Nielsen forlater ledelsen for Halfdans Vænge ApS etter en periode på 12 måneder. Lars-Ole Henriksen er styreleder.Se mere
1. mai 2022Endring i eierkretsenHalfdans Vænge ApS2 personer er ikke lenger registrert som reelle eier av Halfdans Vænge ApS. Lars-Ole Henriksen er styreleder.Se mere
8. mars 2022Underskudd på DKK 38.114 Men's Collection ApSMen's Collection ApS offentliggjør regnskap for perioden 17. februar 2021 til 30. september 2021. Lars-Ole Henriksen er medlem av styret.Se mere
1. desember 2021Lars-Ole Henriksen forlater styretSkovlunde 2 A ApSLars-Ole Henriksen forlater styret for Skovlunde 2 A ApS etter en periode på 2 år.Se mere
9. september 2021Underskudd på DKK 14.039 Holdingselskabet af 30. maj 2015 ApSHoldingselskabet af 30. maj 2015 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Lars-Ole Henriksen er medlem af ledelsen.Se mere
19. mai 2021Overskudd på DKK 3,4 mio.Gadlet ApSGadlet ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lars-Ole Henriksen er medlem af ledelsen.Se mere
23. mars 2021AdresseendringSkovlunde 2 A ApSSkovlunde 2 A ApS flytter til ny adresse i Kolding. Lars-Ole Henriksen er medlem av styret.Se mere