27. juniUnderskudd på DKK 14 mio.AX VI VET Holding I ApSAX VI VET Holding I ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bjórn Erik Larsson er styreleder.Se mere
27. juniUnderskudd på DKK 45 mio.AX VI VET Holding II ApSAX VI VET Holding II ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bjórn Erik Larsson er styreleder.Se mere
27. juniUnderskudd på DKK 224 mio.AX VI VET Holding III ApSAX VI VET Holding III ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bjórn Erik Larsson er styreleder.Se mere
26. juniUnderskudd på DKK 192 mio.AX VI VET Holding ApSAX VI VET Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bjórn Erik Larsson er medlem av styret.Se mere
15. marsAsbjørn Mosgaard Hyldgaard forlater styretAX VI VET Holding ApSAsbjørn Mosgaard Hyldgaard forlater styret for AX VI VET Holding ApS etter en periode på 3 år. Bjórn Erik Larsson er fortsatt styremedlem.Se mere
10. juli 2023Underskudd på DKK 24 mio.AX VI VET Holding I ApSAX VI VET Holding I ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bjórn Erik Larsson er styreleder.Se mere
10. juli 2023Underskudd på DKK 192 mio.AX VI VET Holding III ApSAX VI VET Holding III ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bjórn Erik Larsson er styreleder.Se mere
10. juli 2023Underskudd på DKK 25 mio.AX VI VET Holding II ApSAX VI VET Holding II ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bjórn Erik Larsson er styreleder.Se mere
30. juni 2023Underskudd på DKK 190 mio.AX VI VET Holding ApSAX VI VET Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bjórn Erik Larsson er medlem av styret.Se mere
20. juni 2023Suvi Paulina Heinola blir med i styretAX VI VET Holding ApSSuvi Paulina Heinola blir med i styret for AX VI VET Holding ApS. Bjórn Erik Larsson er fortsatt styremedlem.Se mere
16. august 2022AdresseendringAX VI VET Holding III ApSAX VI VET Holding III ApS flytter til ny adresse i Birkerød. Bjórn Erik Larsson er styreleder.Se mere
16. august 2022AdresseendringAX VI VET Holding II ApSAX VI VET Holding II ApS flytter til ny adresse i Birkerød. Bjórn Erik Larsson er styreleder.Se mere
16. august 2022AdresseendringAX VI VET Holding I ApSAX VI VET Holding I ApS flytter til ny adresse i Birkerød. Bjórn Erik Larsson er styreleder.Se mere
16. august 2022AdresseendringAX VI VET Holding ApSAX VI VET Holding ApS flytter til ny adresse i Birkerød. Bjórn Erik Larsson er medlem av styret.Se mere
14. juli 2022Underskudd på DKK 29.599 AX VI VET Holding I ApSAX VI VET Holding I ApS offentliggjør regnskap for perioden 20. april 2021 til 31. desember 2021. Bjórn Erik Larsson er styreleder.Se mere
14. juli 2022Underskudd på DKK 41 mio.AX VI VET Holding ApSAX VI VET Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Bjórn Erik Larsson er medlem av styret.Se mere
14. juli 2022Underskudd på DKK 43 mio.AX VI VET Holding III ApSAX VI VET Holding III ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Bjórn Erik Larsson er styreleder.Se mere
14. juli 2022Underskudd på DKK 151.390 AX VI VET Holding II ApSAX VI VET Holding II ApS offentliggjør regnskap for perioden 20. april 2021 til 31. desember 2021. Bjórn Erik Larsson er styreleder.Se mere
11. juli 2022Peter Thomsen blir med i ledelsenAX VI VET Holding I ApSPeter Thomsen erstatter Jesper Frydensberg Rasmussen i ledelsen for AX VI VET Holding I ApS etter en periode på 1 år. Bjórn Erik Larsson er styreleder.Se mere
11. juli 2022Peter Thomsen blir med i ledelsenAX VI VET Holding III ApSPeter Thomsen erstatter Jesper Frydensberg Rasmussen i ledelsen for AX VI VET Holding III ApS etter en periode på 3 år. Bjórn Erik Larsson er styreleder.Se mere