26. juniUnderskudd på DKK 192 mio.AX VI VET Holding ApSAX VI VET Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Suvi Paulina Heinola er medlem av styret.Se mere
15. marsAsbjørn Mosgaard Hyldgaard forlater styretAX VI VET Holding ApSAsbjørn Mosgaard Hyldgaard forlater styret for AX VI VET Holding ApS etter en periode på 3 år. Suvi Paulina Heinola er fortsatt styremedlem.Se mere
30. juni 2023Underskudd på DKK 190 mio.AX VI VET Holding ApSAX VI VET Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Suvi Paulina Heinola er medlem av styret.Se mere
20. juni 2023Suvi Paulina Heinola blir med i styretAX VI VET Holding ApSSuvi Paulina Heinola blir med i styret for AX VI VET Holding ApS.Se mere