4. juniUnderskudd på DKK 40.905 IOMA ApSIOMA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bjørg Finsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
3. juniOverskudd på DKK 515.187 Cloud Collective Holding ApSCloud Collective Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 23. desember 2022 til 31. desember 2023. Bjørg Finsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2023Overskudd på DKK 558.712 IOMA ApSIOMA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bjørg Finsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
23. desember 2022StiftelseCloud Collective Holding ApSCloud Collective Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Bjørg Finsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. juli 2022Underskudd på DKK 128.545 IOMA ApSIOMA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Bjørg Finsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
8. februar 2022Bjørg Finsen forlater ledelsenHorisont Holding ApSBjørg Finsen forlater ledelsen for Horisont Holding ApS etter en periode på 2 år.Se mere
8. februar 2022Bjørg Finsen forlater ledelsenLille Collective ApSBjørg Finsen forlater ledelsen for Lille Collective ApS etter en periode på 1 år.Se mere
16. januar 2022AdresseendringHorisont Holding ApSHorisont Holding ApS flytter fra København K til Charlottenlund. Bjørg Finsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2021Endring i eierkretsenHorisont Holding ApSBjørg Finsen er ikke lenger registrert som reell eier av Horisont Holding ApS.Se mere
21. desember 2021Endring i eierkretsenLille Collective ApSBjørg Finsen er ikke lenger registrert som reell eier av Lille Collective ApS.Se mere
13. desember 2021Overskudd på DKK 13.506 Lille Collective ApSLille Collective ApS offentliggjør regnskap for perioden 24. august 2020 til 30. juni. Bjørg Finsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2021Overskudd på DKK 4.420 Horisont Holding ApSHorisont Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. juli 2020 til 30. juni. Bjørg Finsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2021Ny bransje: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelseLille Collective ApSTidligere bransje: Kommunikationsdesign og grafisk design. Bjørg Finsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. oktober 2021AdresseendringLille Collective ApSLille Collective ApS flytter fra København K til Charlottenlund. Bjørg Finsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. april 2021Overskudd på DKK 1.285 IOMA ApSIOMA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Bjørg Finsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
25. april 2021Ny selskapsform AnpartsselskabIOMA ApSIOMA IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til IOMA ApS. Bjørg Finsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
25. februar 2021AdresseendringHorisont Holding ApSHorisont Holding ApS flytter fra Charlottenlund til København K. Bjørg Finsen er medlem af ledelsen.Se mere
25. februar 2021AdresseendringLille Collective ApSLille Collective ApS flytter fra Charlottenlund til København K. Bjørg Finsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. august 2020StiftelseLille Collective ApSLille Collective ApS stiftes i bransjen kommunikationsdesign og grafisk design. Bjørg Finsen er medlem af ledelsen.Se mere
17. august 2020Nytt navn: Horisont Holding ApSTOTO Holding ApSTOTO Holding ApS skifter navn til Horisont Holding ApS. Bjørg Finsen er medlem af ledelsen.Se mere