23. juni · vores-charlottenlund.dkNye virksomheder i Charlottenlund i sidste månedVirksomheden ledes af Signe Finsen. Les artikkel
15. maiAdresseendringSPRINKLE MATERIALS ApSSPRINKLE MATERIALS ApS flytter til ny adresse i Charlottenlund. Signe Finsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. maiStiftelseSPRINKLE MATERIALS ApSSPRINKLE MATERIALS ApS stiftes i bransjen industriel design og produktdesign. Signe Finsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. januarAdresseendringLille Collective ApSLille Collective ApS flytter til ny adresse i Charlottenlund. Signe Finsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. desember 2023Overskudd på DKK 189.508 Horisont Holding ApSHorisont Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Signe Finsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
28. november 2023Overskudd på DKK 197.371 Lille Collective ApSLille Collective ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Signe Finsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2022Overskudd på DKK 80.152 Horisont Holding ApSHorisont Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Signe Finsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
15. desember 2022Overskudd på DKK 86.558 Lille Collective ApSLille Collective ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Signe Finsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. februar 2022Bjørg Finsen forlater ledelsenHorisont Holding ApSBjørg Finsen forlater ledelsen for Horisont Holding ApS etter en periode på 2 år. Signe Finsen er fortsatt adm. direktør i virksomheten.Se mere
8. februar 2022Bjørg Finsen forlater ledelsenLille Collective ApSBjørg Finsen forlater ledelsen for Lille Collective ApS etter en periode på 1 år. Signe Finsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. januar 2022AdresseendringHorisont Holding ApSHorisont Holding ApS flytter fra København K til Charlottenlund. Signe Finsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
21. desember 2021Endring i eierkretsenHorisont Holding ApSBjørg Finsen er ikke lenger registrert som reell eier av Horisont Holding ApS. Signe Finsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
21. desember 2021Endring i eierkretsenLille Collective ApSBjørg Finsen er ikke lenger registrert som reell eier av Lille Collective ApS. Signe Finsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2021Overskudd på DKK 13.506 Lille Collective ApSLille Collective ApS offentliggjør regnskap for perioden 24. august 2020 til 30. juni. Signe Finsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2021Overskudd på DKK 4.420 Horisont Holding ApSHorisont Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. juli 2020 til 30. juni. Signe Finsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. november 2021Ny bransje: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelseLille Collective ApSTidligere bransje: Kommunikationsdesign og grafisk design. Signe Finsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. oktober 2021AdresseendringLille Collective ApSLille Collective ApS flytter fra København K til Charlottenlund. Signe Finsen er medlem af ledelsen.Se mere
25. februar 2021AdresseendringHorisont Holding ApSHorisont Holding ApS flytter fra Charlottenlund til København K. Signe Finsen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
25. februar 2021AdresseendringLille Collective ApSLille Collective ApS flytter fra Charlottenlund til København K. Signe Finsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. august 2020StiftelseLille Collective ApSLille Collective ApS stiftes i bransjen kommunikationsdesign og grafisk design. Signe Finsen er medlem af ledelsen.Se mere