28. mai 2013Bjørn Ingier forlater styretVISMA SOFTWARE A/SBjørn Ingier forlater styret for VISMA SOFTWARE A/S etter en periode på 12 år.Se mere
23. januar 2013Steffen Torp blir med i styretVISMA SOFTWARE A/SSteffen Torp erstatter Kennet Dahl Kusk i styret for VISMA SOFTWARE A/S etter en periode på 5 år. Bjørn Ingier er fortsatt styreleder.Se mere
15. januar 2013June Mejlgaard Jensen blir adm. direktørVISMA SOFTWARE A/SJune Mejlgaard Jensen erstatter Kennet Dahl Kusk som adm. direktør i VISMA SOFTWARE A/S. Bjørn Ingier er styreleder.Se mere
8. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortVISMA SOFTWARE A/SVISMA SOFTWARE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Bjørn Ingier er styreleder.Se mere
17. oktober 2011AdresseendringVISMA SOFTWARE A/SVISMA SOFTWARE A/S flytter til ny adresse i Herlev. Bjørn Ingier er styreleder.Se mere
21. september 2011Kennet Dahl Kusk blir adm. direktørVISMA SOFTWARE A/SKennet Dahl Kusk erstatter Jakob Sand som adm. direktør i VISMA SOFTWARE A/S. Bjørn Ingier er styreleder.Se mere
20. juni 2011Morten Ditlev Strand blir med i styretVISMA SOFTWARE A/SMorten Ditlev Strand erstatter Erlend Sogn i styret for VISMA SOFTWARE A/S etter en periode på 3 år. Bjørn Ingier er fortsatt styreleder.Se mere
20. juni 2011Jakob Sand blir adm. direktørVISMA SOFTWARE A/SJakob Sand blir adm. direktør i VISMA SOFTWARE A/S. Bjørn Ingier er styreleder.Se mere
1. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortVISMA SOFTWARE A/SVISMA SOFTWARE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Bjørn Ingier er styreleder.Se mere
6. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortVISMA SOFTWARE A/SVISMA SOFTWARE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Bjørn Ingier er styreleder.Se mere
30. mars 2010AdresseendringVISMA SOFTWARE A/SVISMA SOFTWARE A/S flytter til ny adresse i Herlev. Bjørn Ingier er styreleder.Se mere
6. april 2009Regnskap for 2008 offentligjortVISMA SOFTWARE A/SVISMA SOFTWARE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Bjørn Ingier er styreleder.Se mere
6. oktober 2008Erlend Sogn blir med i styretVISMA SOFTWARE A/SErlend Sogn erstatter Erik Guldbrandsen i styret for VISMA SOFTWARE A/S etter en periode på 8 måneder. Bjørn Ingier er fortsatt styreleder.Se mere
19. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortVISMA SOFTWARE A/SVISMA SOFTWARE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Bjørn Ingier er styreleder.Se mere
25. januar 2008Erik Guldbrandsen blir med i styretVISMA SOFTWARE A/SErik Guldbrandsen erstatter Peter Lauring i styret for VISMA SOFTWARE A/S etter en periode på 3 år. Bjørn Ingier er fortsatt styreleder.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Engroshandel med computere, ydre enheder og softwareVISMA SOFTWARE A/STidligere bransje: Engroshandel med computere og it-udstyr. Bjørn Ingier er styreleder.Se mere
30. august 2007Peter Lauring slutter som adm. direktørVISMA SOFTWARE A/SPeter Lauring slutter som adm. direktør i VISMA SOFTWARE A/S. Bjørn Ingier er styreleder.Se mere
30. august 2007Kennet Dahl Kusk blir med i styretVISMA SOFTWARE A/SKennet Dahl Kusk erstatter Kim Toft Madsen i styret for VISMA SOFTWARE A/S etter en periode på 4 år. Bjørn Ingier er fortsatt styreleder.Se mere
5. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortVISMA SOFTWARE A/SVISMA SOFTWARE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Bjørn Ingier er styreleder.Se mere
7. mars 2006Regnskap for 2005 offentligjortVISMA SOFTWARE A/SVISMA SOFTWARE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Bjørn Ingier er styreleder.Se mere