20. juni 2011Morten Ditlev Strand blir med i styretVISMA SOFTWARE A/SMorten Ditlev Strand erstatter Erlend Sogn i styret for VISMA SOFTWARE A/S etter en periode på 3 år.Se mere
1. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortVISMA SOFTWARE A/SVISMA SOFTWARE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Erlend Sogn er medlem av styret.Se mere
6. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortVISMA SOFTWARE A/SVISMA SOFTWARE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Erlend Sogn er medlem av styret.Se mere
30. mars 2010AdresseendringVISMA SOFTWARE A/SVISMA SOFTWARE A/S flytter til ny adresse i Herlev. Erlend Sogn er medlem av styret.Se mere
6. april 2009Regnskap for 2008 offentligjortVISMA SOFTWARE A/SVISMA SOFTWARE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Erlend Sogn er medlem av styret.Se mere
6. oktober 2008Erlend Sogn blir med i styretVISMA SOFTWARE A/SErlend Sogn erstatter Erik Guldbrandsen i styret for VISMA SOFTWARE A/S etter en periode på 8 måneder.Se mere