29. oktober 2021Blanca Manzano Lopez forlater ledelsenDenex ApSBlanca Manzano Lopez forlater ledelsen for Denex ApS etter en periode på 12 måneder.Se mere
15. september 2021Underskudd på DKK 10 mio.Denex ApSDenex ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2020 til 31. mars. Blanca Manzano Lopez er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2021Ny bransje: Køb og salg af egen fast ejendomDenex ApSTidligere bransje: Fremstilling af våben og ammunition. Blanca Manzano Lopez er medlem af ledelsen.Se mere
6. november 2020 · Metal Supply DenmarkNyt fra direktioner og bestyrelser - del 1Peter Houlberg, Randi Annette Rasmussen og Blanca Manzano Lopez er udtrådt af bestyrelsen (kilde: Les artikkel
29. oktober 2020Blanca Manzano Lopez forlater styretDenex ApSBlanca Manzano Lopez forlater styret for Denex ApS etter en periode på 5 år.Se mere
29. oktober 2020Blanca Manzano Lopez blir med i ledelsenDenex ApSBlanca Manzano Lopez blir med i ledelsen for Denex ApS.Se mere
29. oktober 2020Ny selskapsform AnpartsselskabDenex ApSDENEX A/S endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Denex ApS. Blanca Manzano Lopez er medlem af ledelsen.Se mere
26. oktober 2020Underskudd på DKK 27 mio.DENEX A/SDENEX A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2019 til 31. mars. Blanca Manzano Lopez er medlem av styret.Se mere
8. juli 2020Peter Henssel Houlberg blir med i ledelsenDENEX A/SPeter Henssel Houlberg erstatter Pedro Sallent Acebo i ledelsen for DENEX A/S etter en periode på 5 år. Blanca Manzano Lopez er medlem av styret.Se mere
7. juli 2020Erstatning i styretDENEX A/S4 endringer i styret for DENEX A/S. Blanca Manzano Lopez er fortsatt styremedlem.Se mere
7. august 2019Underskudd på DKK 24 mio.DENEX A/SDENEX A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2018 til 31. mars. Blanca Manzano Lopez er medlem av styret.Se mere
8. august 2018Underskudd på DKK 33 mio.DENEX A/SDENEX A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2017 til 31. mars. Blanca Manzano Lopez er medlem av styret.Se mere
28. august 2017Underskudd på DKK 23 mio.DENEX A/SDENEX A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2016 til 31. mars. Blanca Manzano Lopez er medlem av styret.Se mere
20. juni 2016Underskudd på DKK 26 mio.DENEX A/SDENEX A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2015 til 31. mars. Blanca Manzano Lopez er medlem av styret.Se mere
11. desember 2015 · Metal Supply DenmarkNyt fra bestyrelseslokaler og direktionsgangeDenex A/S Blanca Manzano Lopez og Pedro Sallent Acebo er indtrådt i bestyrelsen hos Denex A/S i stedet for Felipe Manuel García-Sañudo Díez og Patricio Lombardia Ferreira (kilde: Les artikkel
1. desember 2015Blanca Manzano Lopez blir med i styretDENEX A/SBlanca Manzano Lopez blir med i styret for DENEX A/S.Se mere
1. desember 2015Pedro Sallent Acebo blir med i ledelsenDENEX A/SPedro Sallent Acebo erstatter Patricio Lombardia Ferreira i ledelsen for DENEX A/S etter en periode på 2 år. Blanca Manzano Lopez er medlem av styret.Se mere