5. januar 2022Iñigo Federico Presmanes Martinez blir med i ledelsenDenex ApSIñigo Federico Presmanes Martinez erstatter Randi Annette Rasmussen i ledelsen for Denex ApS etter en periode på 1 år.Se mere
29. oktober 2021Blanca Manzano Lopez forlater ledelsenDenex ApSBlanca Manzano Lopez forlater ledelsen for Denex ApS etter en periode på 12 måneder. Randi Annette Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
15. september 2021Underskudd på DKK 10 mio.Denex ApSDenex ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2020 til 31. mars. Randi Annette Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2021Ny bransje: Køb og salg af egen fast ejendomDenex ApSTidligere bransje: Fremstilling af våben og ammunition. Randi Annette Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
6. november 2020 · Metal Supply DenmarkNyt fra direktioner og bestyrelser - del 1Peter Houlberg, Randi Annette Rasmussen og Blanca Manzano Lopez er udtrådt af bestyrelsen (kilde: Les artikkel
29. oktober 2020Randi Annette Rasmussen forlater styretDenex ApSRandi Annette Rasmussen forlater styret for Denex ApS etter en periode på 4 måneder.Se mere
29. oktober 2020Randi Annette Rasmussen blir med i ledelsenDenex ApSRandi Annette Rasmussen blir med i ledelsen for Denex ApS.Se mere
29. oktober 2020Ny selskapsform AnpartsselskabDenex ApSDENEX A/S endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Denex ApS. Randi Annette Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
26. oktober 2020Underskudd på DKK 27 mio.DENEX A/SDENEX A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2019 til 31. mars. Randi Annette Rasmussen er medlem av styret.Se mere
31. juli 2020 · Metal Supply DenmarkSommerens rokader i direktioner og bestyrelserFrancisco Jose Torrente Sanchez er udtrådt som bestyrelsesformand, og samtidig er Peter Houlberg og Randi Annette Rasmussen indtrådt i bestyrelsen i stedet for Pedro Sallent Acebo (kilde: Les artikkel
8. juli 2020Peter Henssel Houlberg blir med i ledelsenDENEX A/SPeter Henssel Houlberg erstatter Pedro Sallent Acebo i ledelsen for DENEX A/S etter en periode på 5 år. Randi Annette Rasmussen er medlem av styret.Se mere
7. juli 2020Randi Annette Rasmussen blir med i styretDENEX A/SRandi Annette Rasmussen blir med i styret for DENEX A/S.Se mere