9. april 2018Bo Christian Fyhr forlater styretDatoselskabet af 28. marts 2018 ApSBo Christian Fyhr forlater styret for Datoselskabet af 28. marts 2018 ApS etter en periode på 9 måneder.Se mere
28. mars 2018Nytt navn: Datoselskabet af 28. marts 2018 ApSFS DYNAMICS DENMARK ApSFS DYNAMICS DENMARK ApS skifter navn til Datoselskabet af 28. marts 2018 ApS. Bo Christian Fyhr er medlem av styret.Se mere
11. juli 2017Underskudd på DKK 718.584 FS DYNAMICS DENMARK ApSFS DYNAMICS DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2016 til 30. april. Bo Christian Fyhr er medlem av styret.Se mere
29. juni 2017Bo Christian Fyhr blir med i styretFS DYNAMICS DENMARK ApSBo Christian Fyhr erstatter Marcus Christiansson i styret for FS DYNAMICS DENMARK ApS etter en periode på 2 år.Se mere