9. april 2018Erik Roger Blom forlater styretDatoselskabet af 28. marts 2018 ApSErik Roger Blom forlater styret for Datoselskabet af 28. marts 2018 ApS etter en periode på 9 år.Se mere
28. mars 2018Nytt navn: Datoselskabet af 28. marts 2018 ApSFS DYNAMICS DENMARK ApSFS DYNAMICS DENMARK ApS skifter navn til Datoselskabet af 28. marts 2018 ApS. Erik Roger Blom er medlem av styret.Se mere
11. juli 2017Underskudd på DKK 718.584 FS DYNAMICS DENMARK ApSFS DYNAMICS DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2016 til 30. april. Erik Roger Blom er medlem av styret.Se mere
29. juni 2017Bo Christian Fyhr blir med i styretFS DYNAMICS DENMARK ApSBo Christian Fyhr erstatter Marcus Christiansson i styret for FS DYNAMICS DENMARK ApS etter en periode på 2 år. Erik Roger Blom er fortsatt styremedlem.Se mere
13. juli 2016Underskudd på DKK 59.633 FS DYNAMICS DENMARK ApSFS DYNAMICS DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2015 til 30. april. Erik Roger Blom er medlem av styret.Se mere
7. juli 2015Overskudd på DKK 38.322 FS DYNAMICS DENMARK ApSFS DYNAMICS DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2014 til 30. april. Erik Roger Blom er medlem av styret.Se mere
1. juli 2015Erstatning i styretFS DYNAMICS DENMARK ApS4 endringer i styret for FS DYNAMICS DENMARK ApS. Erik Roger Blom er fortsatt styremedlem.Se mere
11. juli 2014Overskudd på DKK 111.793 FS DYNAMICS DENMARK ApSFS DYNAMICS DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2013 til 30. april. Erik Roger Blom er medlem av styret.Se mere
10. juli 2013Underskudd på DKK 1,7 mio.FS DYNAMICS DENMARK ApSFS DYNAMICS DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2012 til 30. april. Erik Roger Blom er medlem av styret.Se mere
21. august 2012Underskudd på DKK 259.186 FS DYNAMICS DENMARK ApSFS DYNAMICS DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2011 til 30. april. Erik Roger Blom er medlem av styret.Se mere
12. juli 2011Regnskap for 2011 offentligjortFS DYNAMICS DENMARK ApSFS DYNAMICS DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2010 til 30. april. Erik Roger Blom er medlem av styret.Se mere
18. mars 2011AdresseendringFS DYNAMICS DENMARK ApSFS DYNAMICS DENMARK ApS flytter fra Aalborg Øst til Aalborg. Erik Roger Blom er medlem av styret.Se mere
4. august 2010Regnskap for 2010 offentligjortFS DYNAMICS DENMARK ApSFS DYNAMICS DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 4. desember 2008 til 30. april. Erik Roger Blom er medlem av styret.Se mere
22. januar 2009AdresseendringFS DYNAMICS DENMARK ApSFS DYNAMICS DENMARK ApS flytter fra Aalborg til Aalborg Øst. Erik Roger Blom er medlem av styret.Se mere
4. desember 2008StiftelseFS DYNAMICS DENMARK ApSFS DYNAMICS DENMARK ApS stiftes i bransjen rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik. Erik Roger Blom er medlem av styret.Se mere