Den Kommunale Digitaliseringsforening F.M.B.A offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bo Guntofte eier 8,33% av virksomheten.
Den Kommunale Digitaliseringsforening F.M.B.A offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bo Guntofte eier 8,33% av virksomheten.
Den Kommunale Digitaliseringsforening F.M.B.A offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Bo Guntofte eier 8,33% av virksomheten.
Inger Marie Vynne Nielsen forlater styret for Den Kommunale Digitaliseringsforening F.M.B.A etter en periode på 12 måneder. Bo Guntofte eier 8,33% av virksomheten.
Kirsten Vibeke Jensen erstatter Ivan Harreskov i ledelsen for Den Kommunale Digitaliseringsforening F.M.B.A etter en periode på 3 år. Bo Guntofte eier 8,33% av virksomheten.
Frank Erling Andersen forlater styret for Den Kommunale Digitaliseringsforening F.M.B.A etter en periode på 3 år. Bo Guntofte eier 8,33% av virksomheten.
Den Kommunale Digitaliseringsforening F.M.B.A offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Bo Guntofte eier 8,33% av virksomheten.
Hanne Lindholm erstatter Niels-Jesper Wulff Nielsen i ledelsen for Den Kommunale Digitaliseringsforening F.M.B.A etter en periode på 3 år. Bo Guntofte eier 8,33% av virksomheten.
Den Kommunale Digitaliseringsforening F.M.B.A offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Bo Guntofte eier 8,33% av virksomheten.
Rie Perry erstatter Claus Thykjær i styret for Den Kommunale Digitaliseringsforening F.M.B.A etter en periode på 1 år. Bo Guntofte eier 8,33% av virksomheten.
Anne Charlotte Dandanell erstatter Line Jansen i ledelsen for Den Kommunale Digitaliseringsforening F.M.B.A etter en periode på 1 år. Bo Guntofte eier 8,33% av virksomheten.
Den Kommunale Digitaliseringsforening F.M.B.A offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Bo Guntofte eier 8,33% av virksomheten.
Claus Thykjær erstatter Jan Lysgaard Thomsen som styreleder hos Den Kommunale Digitaliseringsforening F.M.B.A etter en periode på 12 måneder. Bo Guntofte eier 8,33% av virksomheten.
Den Kommunale Digitaliseringsforening F.M.B.A offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Bo Guntofte eier 8,33% av virksomheten.