26. juniOverskudd på DKK 0 Harald Tandlægerne P/SHarald Tandlægerne P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bo Lisbjerg er medlem av styret.Se mere
1. maiBjörn Clemming Clemmensen blir med i ledelsenHarald Tandlægerne P/SBjörn Clemming Clemmensen blir med i ledelsen for Harald Tandlægerne P/S. Bo Lisbjerg er medlem av styret.Se mere
1. maiSøren Digebjerg blir adm. direktørHarald Tandlægerne P/SSøren Digebjerg blir adm. direktør i Harald Tandlægerne P/S. Bo Lisbjerg er medlem av styret.Se mere
24. aprilOverskudd på DKK 5.052 Harald Tandlægerne Komplementar ApSHarald Tandlægerne Komplementar ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bo Lisbjerg er medlem av styret.Se mere
20. aprilNytt navn: Harald Tandlægerne P/SHarald P/SHarald P/S skifter navn til Harald Tandlægerne P/S. Bo Lisbjerg er medlem av styret.Se mere
20. aprilNytt navn: Harald Tandlægerne Komplementar ApSHarald Komplementar ApSHarald Komplementar ApS skifter navn til Harald Tandlægerne Komplementar ApS. Bo Lisbjerg er medlem av styret.Se mere
27. februar · erhvervplus.dkPå vej mod plus: Sdr Vilstrup-selskabet Bo Lisbjerg ApS på vej væk fra tabetBo Lisbjerg ApS har netop afleveret regnskab for perioden 1 januar 2023 til 31 december 2023. Les artikkel
27. februarUnderskudd på DKK 9.914 BO LISBJERG ApSBO LISBJERG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bo Lisbjerg er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2023Underskudd på DKK 28.392 BO LISBJERG ApSBO LISBJERG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bo Lisbjerg er medlem af ledelsen.Se mere
30. april 2023Brian Drongesen Schmidt slutter som adm. direktørHarald P/SBrian Drongesen Schmidt slutter som adm. direktør i Harald P/S. Bo Lisbjerg er medlem av styret.Se mere
27. april 2023Overskudd på DKK 0 Harald P/SHarald P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bo Lisbjerg er medlem av styret.Se mere
17. april 2023Underskudd på DKK 8.516 Harald Komplementar ApSHarald Komplementar ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bo Lisbjerg er medlem av styret.Se mere
15. april 2023Erstatning i styretHarald Komplementar ApS3 endringer i styret for Harald Komplementar ApS. Bo Lisbjerg er fortsatt styremedlem.Se mere
15. april 2023Erstatning i styretHarald P/S3 endringer i styret for Harald P/S. Bo Lisbjerg er fortsatt styremedlem.Se mere
26. juni 2022Underskudd på DKK 31.432 BO LISBJERG ApSBO LISBJERG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Bo Lisbjerg er medlem af ledelsen.Se mere
5. mai 2022Overskudd på DKK 15 mio.Harald P/SHarald P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Bo Lisbjerg er medlem av styret.Se mere
22. april 2022Underskudd på DKK 6.998 Harald Komplementar ApSHarald Komplementar ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Bo Lisbjerg er medlem av styret.Se mere
2. april 2022Bo Lisbjerg blir med i styretHarald P/SBo Lisbjerg blir med i styret for Harald P/S.Se mere
2. april 2022Bo Lisbjerg blir med i styretHarald Komplementar ApSBo Lisbjerg blir med i styret for Harald Komplementar ApS.Se mere
30. juni 2021Underskudd på DKK 73.204 BO LISBJERG ApSBO LISBJERG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Bo Lisbjerg er medlem af ledelsen.Se mere