26. juniOverskudd på DKK 0 Harald Tandlægerne P/SHarald Tandlægerne P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Susanne Spangsberg Klejst er medlem av styret.Se mere
1. maiBjörn Clemming Clemmensen blir med i ledelsenHarald Tandlægerne P/SBjörn Clemming Clemmensen blir med i ledelsen for Harald Tandlægerne P/S. Susanne Spangsberg Klejst er medlem av styret.Se mere
1. maiSøren Digebjerg blir adm. direktørHarald Tandlægerne P/SSøren Digebjerg blir adm. direktør i Harald Tandlægerne P/S. Susanne Spangsberg Klejst er medlem av styret.Se mere
24. aprilOverskudd på DKK 5.052 Harald Tandlægerne Komplementar ApSHarald Tandlægerne Komplementar ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Susanne Spangsberg Klejst er medlem av styret.Se mere
20. aprilNytt navn: Harald Tandlægerne P/SHarald P/SHarald P/S skifter navn til Harald Tandlægerne P/S. Susanne Spangsberg Klejst er medlem av styret.Se mere
20. aprilNytt navn: Harald Tandlægerne Komplementar ApSHarald Komplementar ApSHarald Komplementar ApS skifter navn til Harald Tandlægerne Komplementar ApS. Susanne Spangsberg Klejst er medlem av styret.Se mere
30. april 2023Brian Drongesen Schmidt slutter som adm. direktørHarald P/SBrian Drongesen Schmidt slutter som adm. direktør i Harald P/S. Susanne Spangsberg Klejst er medlem av styret.Se mere
27. april 2023Overskudd på DKK 0 Harald P/SHarald P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Susanne Spangsberg Klejst er medlem av styret.Se mere
17. april 2023Underskudd på DKK 8.516 Harald Komplementar ApSHarald Komplementar ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Susanne Spangsberg Klejst er medlem av styret.Se mere
15. april 2023Erstatning i styretHarald Komplementar ApS3 endringer i styret for Harald Komplementar ApS. Susanne Spangsberg Klejst er fortsatt styremedlem.Se mere
15. april 2023Erstatning i styretHarald P/S3 endringer i styret for Harald P/S. Susanne Spangsberg Klejst er fortsatt styremedlem.Se mere
5. mai 2022Overskudd på DKK 15 mio.Harald P/SHarald P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Susanne Spangsberg Klejst er medlem av styret.Se mere
22. april 2022Underskudd på DKK 6.998 Harald Komplementar ApSHarald Komplementar ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Susanne Spangsberg Klejst er medlem av styret.Se mere
2. april 2022Erstatning i styretHarald P/S3 endringer i styret for Harald P/S. Susanne Spangsberg Klejst er fortsatt styremedlem.Se mere
2. april 2022Erstatning i styretHarald Komplementar ApS3 endringer i styret for Harald Komplementar ApS. Susanne Spangsberg Klejst er fortsatt styremedlem.Se mere
11. februar 2022AdresseendringHarald P/SHarald P/S flytter til ny adresse i Kolding. Susanne Spangsberg Klejst er medlem av styret.Se mere
11. februar 2022AdresseendringHarald Komplementar ApSHarald Komplementar ApS flytter til ny adresse i Kolding. Susanne Spangsberg Klejst er medlem av styret.Se mere
31. desember 2021Claus Weeke Brink Hervit forlater styretHarald P/SClaus Weeke Brink Hervit forlater styret for Harald P/S etter en periode på 3 år. Susanne Spangsberg Klejst er fortsatt styremedlem.Se mere
31. desember 2021Claus Weeke Brink Hervit forlater styretHarald Komplementar ApSClaus Weeke Brink Hervit forlater styret for Harald Komplementar ApS etter en periode på 2 år. Susanne Spangsberg Klejst er fortsatt styremedlem.Se mere
2. juni 2021Overskudd på DKK 5,5 mio.Harald P/SHarald P/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Susanne Spangsberg Klejst er medlem av styret.Se mere