7. februarOverskudd på DKK 2,0 mio.BO CHRISTENSEN HOLDING ApSBO CHRISTENSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Bo Marius Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
6. februarRegnskap for 2023 offentligjortCurt Christensen Holding ApSCurt Christensen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2023 til 31. desember 2023. Bo Marius Christensen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
6. november 2023Bo Marius Christensen forlater styretMARIUS CHRISTENSEN & SØNNER A/SBo Marius Christensen forlater styret for MARIUS CHRISTENSEN & SØNNER A/S etter en periode på 42 år.Se mere
24. oktober 2023Ny bransje: InvesteringsselskaberCurt Christensen Holding ApSTidligere bransje: Udlejning af erhvervsejendomme. Bo Marius Christensen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
2. mai 2023Overskudd på DKK 2,3 mio.Curt Christensen Holding ApSCurt Christensen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2022 til 31. mars. Bo Marius Christensen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
14. mars 2023 · Lastbilmagasinet100 år og still going strongEfter et længerevarende og alvorligt sygdomsforløb, som heldigvis nu er fortid, valgte Bo Marius Christensen i 2020 at sælge selskabet, da der ikke var en 4. generation til at overtage. Les artikkel
26. januar 2023Underskudd på DKK 2,5 mio.BO CHRISTENSEN HOLDING ApSBO CHRISTENSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Bo Marius Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
13. november 2022Overskudd på DKK 1,4 mio.MARIUS CHRISTENSEN & SØNNER A/SMARIUS CHRISTENSEN & SØNNER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Bo Marius Christensen er medlem av styret.Se mere
31. oktober 2022Erstatning i styretMARIUS CHRISTENSEN & SØNNER A/S4 endringer i styret for MARIUS CHRISTENSEN & SØNNER A/S. Bo Marius Christensen er fortsatt styremedlem.Se mere
31. oktober 2022Jens Christian Beck forlater ledelsenMARIUS CHRISTENSEN & SØNNER A/SJens Christian Beck forlater ledelsen for MARIUS CHRISTENSEN & SØNNER A/S etter en periode på 3 år. Bo Marius Christensen er medlem av styret.Se mere
14. juli 2022Underskudd på DKK 48.322 Curt Christensen Holding ApSCurt Christensen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2021 til 31. mars. Bo Marius Christensen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
20. januar 2022Overskudd på DKK 3,5 mio.BO CHRISTENSEN HOLDING ApSBO CHRISTENSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Bo Marius Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
3. januar 2022 · LastbilmagasinetFlot og rund - nyt til Marius ChristensenDet er nu 3. generation, Bo Marius Christensen, der i dag driver virksomheden med 30 ansatte, 25 lastbiler og anhængere/ trailere, samt forskellige entreprenørmaskiner. Les artikkel
23. desember 2021 · TransportmagasinetKel-Berg 3 aks tipkærre til Marius Christensen & SønnerDet er nu 3. generation, Bo Marius Christensen, der i dag driver virksomheden med 30 ansatte, 25 lastbiler og anhængere/trailere, samt forskellige entreprenørmaskiner. Les artikkel
11. november 2021Overskudd på DKK 2,6 mio.MARIUS CHRISTENSEN & SØNNER A/SMARIUS CHRISTENSEN & SØNNER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Bo Marius Christensen er medlem av styret.Se mere
1. juli 2021Overskudd på DKK 133.511 Curt Christensen Holding ApSCurt Christensen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2020 til 31. mars. Bo Marius Christensen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
1. mai 2021AdresseendringBO CHRISTENSEN HOLDING ApSBO CHRISTENSEN HOLDING ApS flytter fra Aarhus C til Skagen. Bo Marius Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
9. april 2021Regnskap for 2020 offentligjortBO CHRISTENSEN HOLDING ApSBO CHRISTENSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2020 til 31. desember 2020. Bo Marius Christensen er medlem af ledelsen.Se mere
7. januar 2021 · TransportmagasinetKel-Berg rund tiptrailer til Marius Christensen & SønnerDet er nu 3. generation, Bo Marius Christensen, der i dag driver virksomheden, med 30 ansatte, 25 lastbiler og anhængere/trailere samt forskellige entreprenørmaskiner. Les artikkel
10. november 2020Endring i eierkretsenMARIUS CHRISTENSEN & SØNNER A/SJens Christian Beck reduserer sitt reelle eierskap av MARIUS CHRISTENSEN & SØNNER A/S. Bo Marius Christensen er medlem av styret.Se mere