6. februarRegnskap for 2023 offentligjortCurt Christensen Holding ApSCurt Christensen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2023 til 31. desember 2023. Poul Skov Christensen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
24. oktober 2023Ny bransje: InvesteringsselskaberCurt Christensen Holding ApSTidligere bransje: Udlejning af erhvervsejendomme. Poul Skov Christensen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
2. mai 2023Overskudd på DKK 2,3 mio.Curt Christensen Holding ApSCurt Christensen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2022 til 31. mars. Poul Skov Christensen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
14. juli 2022Underskudd på DKK 48.322 Curt Christensen Holding ApSCurt Christensen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2021 til 31. mars. Poul Skov Christensen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
1. juli 2021Overskudd på DKK 133.511 Curt Christensen Holding ApSCurt Christensen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2020 til 31. mars. Poul Skov Christensen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
27. mai 2020Overskudd på DKK 240.995 Curt Christensen Holding ApSCurt Christensen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2019 til 31. mars. Poul Skov Christensen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
27. mai 2020AdresseendringCurt Christensen Holding ApSCurt Christensen Holding ApS flytter fra Ikast til Sønderborg. Poul Skov Christensen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
26. mai 2020Allan Gilbert Skov Christensen blir med i ledelsenCurt Christensen Holding ApSAllan Gilbert Skov Christensen erstatter Bo Marius Christensen i ledelsen for Curt Christensen Holding ApS etter en periode på 1 år. Poul Skov Christensen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
1. mai 2019Overskudd på DKK 257.892 Curt Christensen Holding ApSCurt Christensen Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2018 til 31. mars. Poul Skov Christensen eier 33,3% av virksomheten.Se mere
31. mars 2019Endring i eierkretsenCurt Christensen Holding ApSPoul Skov Christensen registrert som reell eier av Curt Christensen Holding ApS.Se mere
24. september 2015Poul Skov Christensen forlater styretCURT CHRISTENSEN HOLDING A/SPoul Skov Christensen forlater styret for CURT CHRISTENSEN HOLDING A/S etter en periode på 13 år.Se mere
12. august 2015Overskudd på DKK 911.238 CURT CHRISTENSEN HOLDING A/SCURT CHRISTENSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2014 til 31. mars. Poul Skov Christensen er medlem av styret.Se mere
20. august 2014Overskudd på DKK 380.264 CURT CHRISTENSEN HOLDING A/SCURT CHRISTENSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2013 til 31. mars. Poul Skov Christensen er medlem av styret.Se mere
3. juli 2013Regnskap for 2013 offentligjortCURT CHRISTENSEN HOLDING A/SCURT CHRISTENSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2012 til 31. mars. Poul Skov Christensen er medlem av styret.Se mere
6. juli 2012Regnskap for 2012 offentligjortCURT CHRISTENSEN HOLDING A/SCURT CHRISTENSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2011 til 31. mars. Poul Skov Christensen er medlem av styret.Se mere
2. august 2011Regnskap for 2011 offentligjortCURT CHRISTENSEN HOLDING A/SCURT CHRISTENSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2010 til 31. mars. Poul Skov Christensen er medlem av styret.Se mere
4. august 2010Regnskap for 2010 offentligjortCURT CHRISTENSEN HOLDING A/SCURT CHRISTENSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2009 til 31. mars. Poul Skov Christensen er medlem av styret.Se mere
7. august 2009Regnskap for 2009 offentligjortCURT CHRISTENSEN HOLDING A/SCURT CHRISTENSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2008 til 31. mars. Poul Skov Christensen er medlem av styret.Se mere
27. august 2008Regnskap for 2008 offentligjortCURT CHRISTENSEN HOLDING A/SCURT CHRISTENSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2007 til 31. mars. Poul Skov Christensen er medlem av styret.Se mere
4. juli 2007Regnskap for 2007 offentligjortCURT CHRISTENSEN HOLDING A/SCURT CHRISTENSEN HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2006 til 31. mars. Poul Skov Christensen er medlem av styret.Se mere