12. mars 2003Per Arne Ohlsson blir med i styretHELENS RØR A/SPer Arne Ohlsson erstatter Bo Ny i styret for HELENS RØR A/S etter en periode på 3 år.Se mere
1. oktober 2002Per Arne Ohlsson blir med i ledelsenHELENS RØR A/SPer Arne Ohlsson blir med i ledelsen for HELENS RØR A/S. Bo Ny er medlem av styret.Se mere
29. april 2002Regnskap for 2001 offentligjortHELENS RØR A/SHELENS RØR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Bo Ny er medlem av styret.Se mere
20. september 2001AdresseendringHELENS RØR A/SHELENS RØR A/S flytter fra Glostrup til Albertslund. Bo Ny er medlem av styret.Se mere
1. mars 2001Søren Pliniussen forlater ledelsenHELENS RØR A/SSøren Pliniussen forlater ledelsen for HELENS RØR A/S etter en periode på 2 år. Bo Ny er medlem av styret.Se mere
28. februar 2001Regnskap for 2000 offentligjortHELENS RØR A/SHELENS RØR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Bo Ny er medlem av styret.Se mere
10. mars 2000Regnskap for 1999 offentligjortHELENS RØR A/SHELENS RØR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Bo Ny er medlem av styret.Se mere
1. mars 2000Jens Henning Elmerkjær forlater styretHELENS RØR A/SJens Henning Elmerkjær forlater styret for HELENS RØR A/S etter en periode på 19 år. Bo Ny er fortsatt styremedlem.Se mere
29. februar 2000Bo Ny blir med i styretHELENS RØR A/SBo Ny blir med i styret for HELENS RØR A/S.Se mere