15. juni 2009Per Arne Ohlsson forlater styretHELENS RØR A/SPer Arne Ohlsson forlater styret for HELENS RØR A/S etter en periode på 6 år.Se mere
15. juni 2009Per Arne Ohlsson forlater ledelsenHELENS RØR A/SPer Arne Ohlsson forlater ledelsen for HELENS RØR A/S etter en periode på 7 år.Se mere
20. mars 2009Regnskap for 2008 offentligjortHELENS RØR A/SHELENS RØR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Per Arne Ohlsson er medlem af ledelsen.Se mere
9. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortHELENS RØR A/SHELENS RØR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Per Arne Ohlsson er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehørHELENS RØR A/STidligere bransje: Engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør. Per Arne Ohlsson er medlem af ledelsen.Se mere
23. mars 2007Regnskap for 2006 offentligjortHELENS RØR A/SHELENS RØR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Per Arne Ohlsson er medlem af ledelsen.Se mere
18. april 2006Regnskap for 2005 offentligjortHELENS RØR A/SHELENS RØR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Per Arne Ohlsson er medlem af ledelsen.Se mere
25. april 2005Regnskap for 2004 offentligjortHELENS RØR A/SHELENS RØR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Per Arne Ohlsson er medlem af ledelsen.Se mere
3. mars 2004Regnskap for 2003 offentligjortHELENS RØR A/SHELENS RØR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Per Arne Ohlsson er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortHELENS RØR A/SHELENS RØR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Per Arne Ohlsson er medlem af ledelsen.Se mere
12. mars 2003Per Arne Ohlsson blir med i styretHELENS RØR A/SPer Arne Ohlsson erstatter Bo Ny i styret for HELENS RØR A/S etter en periode på 3 år.Se mere
1. oktober 2002Per Arne Ohlsson blir med i ledelsenHELENS RØR A/SPer Arne Ohlsson blir med i ledelsen for HELENS RØR A/S.Se mere