6. juni 2001Bo Ture David Benell forlater styretSPECTRA KAPITALFORVALTNING A/SBo Ture David Benell forlater styret for SPECTRA KAPITALFORVALTNING A/S etter en periode på 4 år.Se mere
5. juli 2000Regnskap for 1999 offentligjortSPECTRA KAPITALFORVALTNING A/SSPECTRA KAPITALFORVALTNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Bo Ture David Benell er medlem av styret.Se mere
27. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortSPECTRA KAPITALFORVALTNING A/SSPECTRA KAPITALFORVALTNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Bo Ture David Benell er medlem av styret.Se mere
22. oktober 1998Palmi Sigmarsson blir med i styretSPECTRA KAPITALFORVALTNING A/SPalmi Sigmarsson blir med i styret for SPECTRA KAPITALFORVALTNING A/S. Bo Ture David Benell er fortsatt styremedlem.Se mere
25. mai 1998Regnskap for 1997 offentligjortSPECTRA KAPITALFORVALTNING A/SSPECTRA KAPITALFORVALTNING A/S offentliggjør regnskap for perioden 15. april 1997 til 31. desember 1997. Bo Ture David Benell er medlem av styret.Se mere
15. april 1997StiftelseSPECTRA KAPITALFORVALTNING A/SSPECTRA KAPITALFORVALTNING A/S stiftes i bransjen anden virksomhedsrådgivning. Bo Ture David Benell er medlem av styret.Se mere